1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo Alda Maria e Sousa Valentim, assistente técnica do Instituto da Segurança Social, I. P., para exercer as funções de apoio técnico administrativo do meu gabinete, com efeitos desde 6 de fevereiro de 2017.
2 - O estatuto remuneratório do designado é o previsto na alínea ii) do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro.
3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto-Lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
4 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
22 de março de 2017. - O Secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Emanuel Martins Mourinho Félix.
Nota Curricular
Alda Maria e Sousa Valentim, nascida em Lisboa em 1963
Formação Académica:
11.º Ano Unificado; Curso Windows Word; Excel; Curso de "Base de Dados Access"; Curso "Novo Regime de Contrato em Funções Públicas"
Carreira Profissional:
De 1 de março de 2016 a 6 de fevereiro de 2017, desempenhou funções no Apoio Técnico e Administrativo do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, do Tesouro e Finanças.
De 2 de junho de 2005 a 29 fevereiro de 2016, desempenhou funções, como assistente técnica, no Apoio Administrativo e Secretariado ao Gabinete de Auditoria Qualidade e Gestão do Risco do Instituto da Segurança Social, I. P.
De 9 de novembro de 2004 a 1 de junho de 2005, desempenhou funções, como assistente administrativa especialista, de Apoio Administrativo e Secretariado a Vogal do Conselho Diretivo do ISS, I. P.
De 2 de novembro de 1995 a 8 de novembro de 2004, desempenhou funções, 2.º oficial, de Apoio Administrativo e Técnico na Divisão Gestão de Cobranças - Contribuintes do IGFSS, I. P.
De 28 de setembro de 1991 a 1 de novembro de 1995, desempenhou funções administrativas, 3.º oficial, na Secção de Contabilidade da Faculdade de Medicina de Lisboa
De 25 de janeiro de 1987 a 27 de setembro de 1991, como escriturária-datilógrafa no Serviço de Pessoal Civil do Instituto Hidrográfico - Marinha
310383336