Nomeação em regime de substituição
Considerando que nos termos do disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea i) da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na versão atualizada, o cargo de Diretor de Serviços da Direção de Serviços Administrativos e Financeiros, se encontra vago desde 5 de setembro de 2016;
Considerando a necessidade de assegurar o exercício das atribuições e competências da Direção de Serviços Administrativos e Financeiros, de acordo com o artigo 4.º da Portaria 151/2013, de 16 de abril, que publicou os estatutos do IVDP, IP;
Considerando que no caso da vacatura do lugar, os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição, nos termos do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, devendo ser observados todos os requisitos legais exigidos para o provimento do cargo;
Considerando que a trabalhadora do IVDP, IP, Maria Ermelinda Lima Viseu de Carvalho reúne os requisitos legais para o preenchimento do cargo de Diretor de Serviços da Direção de Serviços Administrativos e Financeiros e possui experiência, formação e conhecimento organizacional relacionados com a atividade a desenvolver, evidenciados na nota curricular em anexo;
Torna-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo do IVDP, IP de 2 de janeiro de 2017, ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, foi nomeada em regime de substituição, com efeitos a 1 de janeiro de 2017, a licenciada Maria Ermelinda Lima Viseu de Carvalho, para o exercício do cargo de direção intermédia de 1.º grau da Direção de Serviços Administrativos e Financeiros, unidade orgânica de primeiro nível, que se encontra prevista no artigo 4.º da Portaria 151/2013, de 16 de abril, que publicou os estatutos do IVDP, IP.
Nota Curricular
1 - Dados Pessoais
Nome: Maria Ermelinda Lima Viseu de Carvalho
Data de nascimento: 18 de julho de 1964
2 - Formação Académica
Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 1990.
3 - Formação Complementar
Curso FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública, 15,8 valores, 190 horas, INA, 2011.
Técnica oficial de contas, 1990.
Frequência e participação em várias ações de formação ligadas a gestão, avaliação do desempenho e qualidade.
4 - Funções Desempenhadas
Entre abril de 1990 e setembro de 1994 exerceu funções de técnica superior de gestão financeira e contabilidade na empresa Compoico-Comércio de Produtos Industriais, Lda.
Entre setembro de 1992 e dezembro de 1997 foi responsável pela organização do setor administrativo e financeiro da empresa Aquidelvenda-Comércio e Representações, Lda.
Entre 1995 e 2005 foi responsável pela contabilidade da Liga Portuguesa de Profilaxia Social.
Entre março de 1997 e setembro de 2004 foi técnica, responsável de serviço de contas correntes da Comissão Interprofissional da Região Demarcada do Douro.
Entre 1 de outubro de 2004 a 30 de setembro de 2010 foi Chefe do Serviço de Contas Correntes do IVDP, IP.
Entre 1 de outubro de 2010 e 30 de setembro de 2013 exerceu funções de Coordenadora do Serviço de Controlo Administrativo do Douro do IVDP, IP, de acordo com o Despacho 14996/2010, publicado no DR, 2.ª série, n.º 191, de 30 de setembro.
Entre 1 de outubro de 2013 e 30 de dezembro de 2016, Chefe de Divisão do Serviço de Controlo Administro do IVDP, IP.
Entre 1 de outubro e 30 de dezembro de 2016, Chefe de Divisão do Serviço de Controlo Administro do IVDP, IP, em gestão corrente.
1 de janeiro de 2017. - O Presidente do Conselho Diretivo, Manuel de Novaes Cabral.
310177701