Para os devidos e legais efeitos se torna público que foram concedidas licenças sem remuneração ao abrigo do n.º 1 dos artigos 280.º a 281.º da Lei 35/2014, de 20 de junho do LTFP aos trabalhadores a seguir indicados:
Por despacho de 23 de dezembro de 2016, com efeitos a 21/12/2016 a Fernando Jorge Gomes de Castro, assistente operacional, de 21/12/2016 a 19/12/2017;
Por despacho de 23/12/2016 a Silvério Augusto Oliveira Alves da Silva, assistente operacional, de 31/12 /2016 a 29/12/2017;
Por despacho de 29/12/2016 a Maria de Fátima Morais Silva Rego Ferreira, assistente operacional com inicio em 30/12/2016 a 28/12/2017;
Por despacho de 23/12/2016 a Telmo Eduardo Quintas Ribeiro, técnico superior, de 24/12/2016 a 19/12/2017;
25 de janeiro de 2017. - O Presidente da Câmara, Humberto da Costa Cerqueira, eng.º
310210919