1 - Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e nos n.os 4 e 5, todos do artigo 18.º dos Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei 318/2009, de 2 de Novembro, nomeio presidente do conselho consultivo da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E., o licenciado João José Castel-Branco da Silveira.
2 - O presente despacho produz efeitos a partir de 3 de Março de 2011.
2 de Março de 2011. - A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro Jorge.
Nota curricular
Identificação:
João José Castel-Branco da Silveira, portador do bilhete de identidade n.º 870483, do Arquivo de Castelo Branco, datado de 24 de Fevereiro de 2000;Nascido a 29 de Agosto de 1937, em Vila do Conde;
Casado com Maria Teresa Martins Nunes dos Santos Castel-Branco da Silveira; oito
filhos maiores;
Residência actual na Rua de Luís de Camões, 7, 6060-172 Idanha-a-Nova, telefoneFormação:
Licenciatura em Medicina pela Universidade Clássica de Lisboa com média final de 16valores, em 1964;
Internato geral no Hospital Escolar de Santa Maria, após serviço militar (1963-1966);
Graduado de Medicina Interna em 1971;
Especialista de gastrenterologia pela Ordem dos Médicos em 1971;Especialista de medicina interna do quadro orgânico do Hospital, em 1977
Especialista de gastrenterologia em 1978 (quando da criação da valência na carreirahospitalar);
Chefe de serviço de gastrenterologia pelo HSM em 1983.
Títulos:
1 - Carreira hospitalar:
Hospital de Santa Maria, sendo sucessivamente por concurso de provas públicaseliminatórias:
Interno do internato geral (concurso de 1964) de 1966-68, após serviço militar;Interno do internato complementar de Medicina Interna (1968);
Graduado de Medicina Interna (1971) - especialista de Medicina Interna (1977);
Assistente hospitalar de gastrenterologia (1978), por opção;
Grau de chefe de serviço de gastrenterologia (1983, em concurso de âmbito nacional, efectivado em Janeiro de 1988, por sucessivos atrasos jurídico-administrativos, no
Hospital de Santa Maria);
Provido como director de serviço em Abril de 1992 com 20 valores, no Hospital de Castelo Branco, para onde se transferira em 1984.
2 - Actividade docente:
Monitor da FML(1968-1970) do 5.º ano do curso de Medicina;Assistente (eventual, livre e convidado, de 1971 a 1983-1984) da Faculdade de Medicina da Universidade Clássica de Lisboa, cadeira de Patologia Médica e Medicina II (5.º ano escolar), Professores Frederico Madeira e José Pinto Correia.
Cargos e funções:
1 - Na carreira hospitalar:
No Hospital de Santa Maria entre outras obrigações, chefia:Secção de enfermaria e as consultas externas de medicina interna, proctologia e
gastrenterologia; desde 1971-1983;
Equipa de urgência central (desde 1971 a 1983);Unidade de hemorragias digestivas (1978), posteriormente unidade de cuidados intensivos de gastrenterologia (UCIGE) de 1980 até 1984;
Unidade de endoscopia digestiva, que reestrutura, a partir de 1971;
Reorganiza o arquivo clínico e iconográfico da especialidade;
Consultor de medicina interna do Departamento de Dermatologia de 19761982 (Profs.
Juvenal Esteves e Norton Brandão).
Ao abrigo da legislação então em vigor e por convite directo das respectivasadministrações hospitalares:
Consultor de gastrenterologia do Hospital de Vila Franca de Xira (1976) e, em regime de tarefa mensal, do Hospital de Castelo Branco (Abril de 1979), estruturando o serviço da especialidade em ambos, funções que exerce até 1984, ano em que se transfere para este último hospital (distrito ao qual o ligam laços de origem familiar);Director do serviço de gastrenterologia do Hospital de Castelo Branco desde 1984.
Do desempenho das suas funções ressalta o reconhecimento da tutela C. N. Internato Médico) e Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos que facultam ao serviço a atribuição de idoneidade total para formação de especialistas (desde 1991);
Director do Hospital Distrital de Castelo Branco (1994-1997).
Neste Hospital e enquanto seu director (de 7 de Dezembro de 1994 a 18 de Julho de 1997, data do pedido de cessação de funções), salienta empenho elaboração de Plano Director para o triénio de 1995-1997 superiormente aprovado e de que resultou cativação de verbas sobrantes de PIDDAC/94 para reequipamento e reformulação urgente de programas e serviços (urgência central, UCIP, UAC, bloco operatório, heliporto e centrais técnicas, com desmantelamento central de incineração).
Em Setembro de 1995 propõe alteração da designação oficial do nome do Hospital Distrital para Hospital Amato Lusitano, deferido nessa ocasião.
Reestrutura o designado Departamento de Educação Permanente para Centro de Educação e Formação do HAL (CEFHAL) diligenciando publicação multidisciplinar
que perdura.
Em anos subsequentes elabora relatórios de actividades e planos de acção, sempre aprovados por unanimidade e louvor pelo então conselho geral do Hospital, dos quaissalienta:
Liga dos Amigos do Hospital em apoio directo ao serviço de voluntariado hospitalar;Revisão dos quadros orgânicos de pessoal médico (aprovado em Março de 1997) e de enfermagem aprovado já após a cessação de funções;
Plano de recuperação de centrais técnicas inscritas em PIDAC de recuperação e superiormente lançadas em orçamento para o triénio de 1996-1998, com caderno de encargos e concursos públicos a desenvolver pela DGIES do Centro;
Plano Director para o HAL da responsabilidade de Prof. Engenheiro Eduardo Caetano, por indigitação do Secretário de Estado da Saúde engenheiro Arcos Reis, cuja entrega após dois anos de trabalho conjunto e ouvidas as comissões médicas e técnicas do Hospital, coincide com pedido de exoneração por considerarmos cumpridos os objectivos a que nos havíamos proposto.
2 - Na carreira docente:
Integra, por eleição, a assembleia de representantes da Faculdade de Medicina de Lisboa nos anos lectivos de 1978-1979 a 1982-1983;Membro eleito do Senado da Universidade Clássica de Lisboa, em representação dos
docentes da Faculdade (1979 e 1983).
3 - Nas associações sócio-profissionais:
Eleito na lista da Direcção Regional Sul da Ordem dos Médicos para os mandatos de António Gentil Martins (bastonário) em 1978 e 1981, sendo responsável do pelouro das «convenções» junto do conselho nacional executivo;Membro da direcção do Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos de 1987 a 1989, sob a presidência de J. Pinto Correia e, posteriormente, de Tomé Ribeiro.
4 - Em sociedades cientificas:
Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia, vice-presidente da direcção pela Região Centro nos mandatos de António Donato (1988-89) e Mário Quina (1990-1991);Secretário-geral da Comissão de Ética da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (2004 - Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva, tesoureiro da 1.ª direcção eleita em 1979 e membro do conselho fiscal em 1988-1989);
Núcleo de Gastrenterologia dos Hospitais Distritais, sócio fundador e primeiro presidente das direcções eleitas (1985-1989);
Sociedade Portuguesa de Cirurgia Endoscópica, membro da direcção para a Secção de Gastrenterologia desde a fundação (1991) até 1997;
Sociedade Portuguesa de Colo-Proctologia (vogal das direcções desde a fundação em
1992 e até 2002).
Outras actividades
Director do Centro de Saúde da Obra Social dos Ministérios das Comunicações e Obras Públicas - OSMOP (1972-1984), serviço que estruturou e foi primeiro director;Consultor de saúde da obra social da Presidência do Conselho de Ministros (19791984), por convite, onde estrutura e dirige respectivos serviços clínicos;
Curso de Medicina do Trabalho em 1966-67, no Instituto Superior de Higiene Dr.
Ricardo Jorge;
Membro da comissão de ética do HAL em vários mandatos durante exercício da sua actividade hospitalar e posteriormente à sua saída por reforma antecipada.
Actividade científica
Tem publicados mais de 40 trabalhos em revistas da especialidade nacionais e estrangeiras e é autor de duas centenas e meia de comunicações a congressos e reuniões científicas em Portugal e no estrangeiro.
Situação actual:
Aposentado da função pública em Junho de 1998, antes do limite de idade, por opção,após 36 anos de serviço;
Actividade exclusiva liberal, em consultório privado e centro convencionado (Castelo Branco e Lisboa - telefones 272344916 e 217976666).
204437159