1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, e nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de motorista do meu Gabinete José Luís Mota Peres, assistente operacional do mapa de pessoal do Ministério da Justiça.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decretolei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos a partir de 18 de julho de 2016.
3 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
6 de setembro de 2016. - A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota Curricular Dados pessoais Nome:
José Luís Mota Peres Nacionalidade:
Portuguesa Data de nascimento:
16 de setembro de 1971 Habilitações académicas:
12.º Ano de Escolaridade Categoria Profissional:
Assistente Operacional Formação profissional:
Relações com o Público;
Excel em Windows;
Processamento de Texto do Word;
Administração Pública - Direito e Deveres do funcionário;
Curso de Condução Ativa e Defensiva;
Curso de Segurança e Defesa Pessoal;
Curso de Arvorado e Encarregado de Construções;
Curso de defesa pessoal;
Uso e porte de arma de defesa pessoal.
Experiência Profissional:
De 30 de outubro de 2015, exerce funções de motorista do Secretário Geral do Ministério da Justiça;
De 30 de dezembro de 2013 a 29 de outubro de 2015, exerceu funções de motorista da Chefe do Gabinete do Secretário de Estado da Justiça;
De 21 de junho de 2011 a 29 de dezembro de 2013, exerceu funções de motorista pessoal do Secretário de Estado da Administração Patrimonial e Equipamentos do Ministério da Justiça;
De 30 de novembro de 2010 a julho de 2011, exerceu funções de motorista da SecretariaGeral do Ministério da Justiça;
De novembro de 2009 a novembro de 2010, exerceu o cargo de motorista pessoal do Secretário de Estado da Justiça;
De março de 2007 a novembro de 2009, exerceu funções de motorista da SecretáriaGeral do Ministério da Justiça;
De setembro de 2004 a março de 2007, exerceu funções de motorista do InspetorGeral do Ministério da Justiça;
De maio de 1994 a setembro de 2004, exerceu funções de motorista do SecretárioGeral do Ministério da Defesa Nacional;
De janeiro de 1993 a maio de 1994, exerceu funções de encarregado, no sector privado;
De março de 1991 a janeiro de 1993, exerceu funções de motorista do Almirante General das Forças Armadas.
209856481
Gabinete do Secretário de Estado das Pescas