Considerando que:
a) Nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei 212/2006, de 27 de Outubro, as Administrações Regionais de Saúde (ARS) detêm um novo modelo de funcionamento, associado a uma nova estrutura e ao reforço das suas atribuições, traduzidas numa maior autonomia e racionalidade de funções;b) Com a entrada em vigor do Decreto-Lei 222/2007, de 29 de Maio, foi aprovada a nova orgânica das ARS, nas quais se inclui a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. (ARSLVT, I. P.), conferindo-lhes a natureza jurídica de Instituto Público, prevendo na alínea a) do seu artigo 5.º que compete aos conselhos directivos orientar a organização e o funcionamento das instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde da respectiva região, como sejam os centros de
saúde;
c) Nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei 28/2008, de 22 de Fevereiro, foram criados os agrupamentos de centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde, designados por ACES, sendo que ficou previsto que os mesmos fossem institucionalizados por Portaria, de acordo com o definido no artigo 4.º, e o n.º 2 doseu artigo 41.º;
d) Que entretanto foi publicada a Portaria referida na alínea anterior que cria os Agrupamentos de Centros de Saúde da Grande Lisboa III-Lisboa Central (cf. artigo 1.º), e especificado no seu anexo iii, que inclui os Centros de Saúde da Ajuda, Alameda, Alcântara, Coração de Jesus, Lapa, Luz Soriano, Santo Condestável e SãoMamede/Santa Isabel;
Assim:
Considerando a proposta do director executivo do Agrupamento de Centros de Saúde da Grande Lisboa III-Lisboa Central, o conselho directivo desta Administração Regional de Saúde, nos termos e ao abrigo dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 25.º do Decreto-Lei 28/2008, de 27 de Fevereiro, designa a licenciada Maria Leonor Machado de Jesus Lima das Neves, médica, com a categoria de chefe de serviço, para o exercício do cargo de presidente do conselho clínico, conforme nota curricular emanexo.
8 de Abril de 2009. - O Presidente do Conselho Directivo, Rui Gentil de Portugal e
Vasconcelos Fernandes.
Nota curricular
Maria Leonor Machado de Jesus Lima das Neves, nascida a 16 de Fevereiro de 1955,
de nacionalidade portuguesa, casada.
Licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 16 de Outubro de 1978, com a classificação de 14 valores. Inscrita na Ordem dos Médicos desde 1979, com a cédula profissional n.º 19 722, no Colégio de Especialidade de Clínica Geral desde 1992 e na Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral desde 1990,com o n.º 3205.
Ingresso na carreira médica de clínica geral em 1 de Dezembro de 1983, estando em regime de exclusividade desde 10 de Maio de 1990.Nomeada chefe de serviço da carreira médica de clínica geral em Julho de 2001.
Exerce funções de directora do Centro de Saúde Coração de Jesus desde Outubro de
2001 até à presente data.
Foi directora do Centro de Saúde de Sete Rios de Julho de 2005, tendo pedido a exoneração do cargo a 27 de Dezembro de 2007.Exerce funções de directora do Centro de Saúde de Oeiras a 28 de Dezembro de
2007 até à presente data.
Conclui o curso de Pós-Graduação em Gestão de Unidades de Saúde - Ordem dos Médicos - 2.ª edição, na Universidade Católica Portuguesa em Fevereiro de 2005.Obteve Certificado de Idoneidade de Orientador de Formação de Internos do Internato Geral de Clínica Geral pela Ordem dos Médicos em 1999.
Foi Orientadora de Formação Específica em Exercício de 1992 a 1994, no 6.º e 7.º Programas de Formação Específica em Exercício.
Colaborou no ensino prático da Disciplina de Clínica Geral e Medicina Comunitária a alunos do 5.º ano da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, no ano lectivo de 1999-2000 e da Cadeira de Clínica Geral, aos alunos do 6.º ano, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, no ano lectivo de 2000-2001.
202081719