Deliberação (extrato) n.º 607/2016
Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 2 da lei orgânica do IEFP, I. P. e no artigo 5.º, n.º 6 dos Estatutos do IEFP, I. P., e do artigo 27.º da Lei 2/2004, com a redação da Lei 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), o Conselho Diretivo, na sua reunião de 19 de fevereiro de 2016, deliberou por maioria, designar em regime de substituição e até à conclusão dos respetivos procedimentos concursais para recrutamento e provimento, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem, conforme previsto no artigo 31.º do EPD, o licenciado Rui Miguel Martins Campos, que detêm a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, como Coordenador do Núcleo de Promoção e Acompanhamento do Centro de Emprego e Formação Profissional de Lisboa, da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, cargo de direção intermédia de 2.º grau, com efeitos a 22 de fevereiro de 2016.
Nota Curricular Rui Miguel Martins Campos, nascido em 5 de abril de 1968. Licenciatura em Gestão pela Universidade Internacional de Lisboa. Em outubro de 1991, iniciou a sua atividade profissional, como responsável por todo o tratamento informático e mediação imobiliária de uma sociedade mediadora imobiliária;
No período entre 1 de janeiro de 1993 e 28 de fevereiro de 1999, exerceu as funções de contabilista de uma empresa internacional de comércio.
No período entre 1 de março de 1999 e 31 de dezembro de 2003, como técnico superior, exerceu as funções na Unidade Técnica de Análise - UTA - Programa Operacional Formação Profissional e Emprego/Pessoa no âmbito do QCA II e na Estrutura de Gestão e Análise - EGA - Intervenção Desconcentrada do Emprego, Formação e Desenvolvimento Social do Programa Operacional Regional de Lisboa e Vale do Tejo (PORLVT), no âmbito do QCA III.
Entre janeiro de 2004 e novembro de 2012, chefe de serviços da Unidade de Desenvolvimento do Emprego do Centro de Emprego de Alcântara.
Desde 1 de dezembro 2012, como técnico superior assessor, responsável por todo o tratamento documental do programa de apoio ao empreendedorismo e à criação do próprio emprego (PAECPE) e programa Investe Jovem exercendo funções no Centro de Emprego e Formação Profissional de Lisboa/Núcleo de Promoção e Acompanhamento.
Coordenador/Orientador de um estágio Académico não remunerado, nos termos do protocolo assinado em 2005/03/15 entre o IEFP, I. P. - Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. - Lisboa e Filipa Carina Freitas de Azevedo, durante o período de 2005/03/15 a 2005/06/15. Representante e orador do IEFP, I. P. numa intervenção sobre o tema Programas de Apoio às Empresas ao abrigo do acordo de cooperação IEFP/ANJE em 17/05/2004 e 28/05/2009.
Representante e orador do IEFP, I. P. numa intervenção sobre o tema Medidas de Emprego na entidade Ajuda de Mãe em 19/06/2009.
Representante do IEFP, I. P. como membro do Conselho Socioeducativo do Centro de Educação e Desenvolvimento (CED) Pina Manique desde 2 de junho de 2010.
Orientador de dois estágios no âmbito da medida PEPAC, em 1 de julho de 2010 e 2 de dezembro de 2013 respetivamente.
2016-03-29. - O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques.
209472679