Cessação da relação jurídica de emprego público
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do Anexo à Lei 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que cessou a relação jurídica de emprego público, dos trabalhadores abaixo indicados:
António Jorge Almeida Marques - Assistente Operacional/Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, Posição Remuneratória 2, Nível 2, demissão em 01 de janeiro de 2015;
Luis António Pereira Silva - Bombeiro de 3.ª Classe, Nível Remuneratório 5-4, aposentado em 01 de janeiro de 2015;
Alfredo Pinto - Assistente Operacional/Fiel de Armazém, Posição Remuneratória 3, Nível 3, aposentado em 01 de janeiro de 2015;
João Lopes Sousa Coelho - Assistente Operacional/Jardineiro, Posição Remuneratória 1, Nível 1, exonerado em 02 de fevereiro de 2015;
David Marques Rodrigues - Assistente Operacional/Carpinteiro, Posição Remuneratória 5, Nível 5, aposentado em 01 de março de 2015;
Susana Cabral Ferreira Andrade - Técnica Superior/Engenharia de Minas, Posição Remuneratória 2, Nível 15, rescisão do contrato em 25 de março de 2015;
Belmiro Duarte Silva Loureiro - Assistente Operacional/Trolha, Posição Remuneratória 5, Nível 5, aposentado em 01 de abril de 2015;
João da Conceição Lopes - Assistente Operacional/Trolha, Posição Remuneratória 5, Nível 5, aposentado em 01 de abril de 2015;
Rui Miguel Saraiva Guimarães Carvalho - Assistente Operacional/Canalizador, Posição Remuneratória 1, Nível 1, exonerado em 06 de abril de 2015;
Nuno José Campos Albernaz - Bombeiro 3.ª Classe, Nível Remuneratório 2-3, exonerado em 10 de maio de 2015;
Álvaro Antunes do Amaral - Assistente Operacional/Trolha, Posição Remuneratória 5, Nível 5, aposentado em 31 de maio de 2015;
António Ferreira Dias - Assistente Operacional/Cantoneiro de Limpeza, Posição Remuneratória 2, Nível 2, aposentado por limite de idade em 12 de junho de 2015;
António Manuel Martins - Assistente Operacional/Cantoneiro de Limpeza, Posição Remuneratória 5, Nível 5, aposentado em 01 de julho de 2015;
Maria Alexandra Santos Alves - Assistente Operacional/Ação Educativa, Posição Remuneratória 3, Nível 3, Rescisão por mútuo acordo em 01 de agosto de 2015;
Maria da Conceição Pinto Coronha - Assistente Técnica/Administrativa, Posição Remuneratória 4, Nível 9, Rescisão por mútuo acordo em 01 de agosto de 2015;
Raquel Marisa Mendes Silva Dias - Assistente Operacional/Auxiliar de Serviços Gerais, Posição Remuneratória 1, Nível 1, Rescisão do contrato em 07 de agosto de 2015;
Carlos Fernando Pereira Lima - Bombeiro de 3.ª Classe, Nível Remuneratório 6-3, aposentado em 01 de outubro de 2015;
Emília Gomes Pereira - Assistente Operacional/Auxiliar Administrativo, Posição Remuneratória 2, Nível 2, aposentada em 01 de novembro de 2015.
8 de fevereiro de 2016. - O Vice-Presidente, Joaquim António Ferreira Seixas.
309366488