Por meu despacho de 25 de fevereiro de 2016 e nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro e posteriores alterações, foi autorizada a designação, em regime de substituição, no cargo de direção intermédia de 2.º grau (Chefe de Divisão) da Divisão de Recursos Humanos, da Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade Nova de Lisboa, da Licenciada Maria Madalena Palmeiro Papinha, Técnica Superior do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, com efeitos a 1 de março de 2016.
Nota Curricular
Dados Pessoais:
Nome: Maria Madalena Palmeiro Papinha
Data de Nascimento: 5 de março de 1961
Habilitações Académicas:
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, em 1990, tendo concluído o estágio de advocacia em março de 1998.
Atividade Profissional:
A partir de 26 de junho de 2013, por despacho do Magnífico Reitor da Universidade Nova de Lisboa, designada em comissão de serviço, por três anos, renovável por iguais períodos, para o cargo de Chefe de Divisão de Recursos Humanos, na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, conforme Aviso 10124/2013, de 9 de agosto.
Desde 10 de setembro de 2012 exerceu funções, em regime de substituição, como Chefe de Divisão de Recursos Humanos, na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, para as quais foi nomeada pelo Despacho 12967/2012, de 7 de setembro, do Magnífico Reitor da Universidade Nova de Lisboa;
De 15 de fevereiro de 2010 a 9 de setembro de 2012, exerceu funções, em regime de substituição, como Chefe de Divisão de Gestão e Administração de Pessoal na Secretaria-Geral do Ministério das Finanças;
De 6 de janeiro de 2010 a 14 de fevereiro de 2010, desempenhou funções como Consultora Jurídica, na Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso, na Secretaria Geral do Ministério das Finanças;
Em 1 de outubro de 2009 até 5 de janeiro de 2010, foi nomeada, em regime de substituição, Coordenadora do Centro de Atividades "Gestão de Recursos Humanos" do INRB, I. P. (Instituto Nacional de Recursos Biológicos);
A partir de 4 de junho de 2008 passou a integrar o quadro de pessoal da Secretaria Geral do Ministério das Finanças e Administração Pública, na carreira de Consultor Jurídico, desempenhando funções na Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso;
26 de fevereiro de 2016. - O Diretor da Faculdade, Prof. Doutor Jaime C. Branco.
209391273