Considerando que Rui António Ferreira da Cunha possui a competência técnica, aptidão e experiência profissional adequadas ao exercício das funções que tem vindo a desempenhar como provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa:
Tendo em atenção os resultados que o mesmo obteve no exercício dessas funções, nomeadamente na tarefa de renovação em curso naquela instituição, entende-se que deve manter-se no exercício daquele cargo.
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 6.º, n.º 1, 13.º e 29.º dos Estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, aprovados pelo Decreto-Lei 322/91, de 26 de Agosto:
1 - É renovada a comissão de serviço do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Rui António Ferreira da Cunha.
2 - Está autorizada a acumulação de funções como aposentado, nos termos do artigo 78.º do Estatuto da Aposentação.
3 - O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de Agosto de 2008.
4 de Setembro de 2008. - O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. - O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, José António Fonseca Vieira da Silva.
Currículo
Nome - Rui António Ferreira da Cunha.
Nascido em Lisboa em 23 de Outubro de 1944.
Casado.
Actividade profissional, social e política:
Funcionário público do quadro do Hospital de Santa Maria desde 19 de Novembro de 1964, com a categoria de técnico superior de 1.ª classe;Director da Casa de Pessoal do Hospital de Santa Maria em 1973;
Membro da comissão de gestão do Hospital de Santa Maria em 1974 e 1975;
Fundador do Secretariado Nacional dos Hospitais em 1974 e seu dirigente em 1974 e 1975;
Vogal da direcção dos Serviços Sociais do Ministério da Saúde de 1985 a 1989;
Deputado à Assembleia Constituinte em 1975-1976;
Adjunto do Gabinete do Ministro dos Assuntos Sociais de 1976 a 1978;
Deputado à Assembleia da República em 1978;
Assessor do Ministro da Saúde de 1984 a 1985 e chefe de gabinete em 1985;
Deputado à Assembleia da República desde 1989;
Vice-presidente da Comissão Parlamentar de Saúde;
Coordenador para os assuntos de trabalho na Comissão Parlamentar de Trabalho e dos Assuntos Sociais de 2002 a 2004;
Vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS de 2004 a 2005;
Vice-presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-São Tomé e Príncipe;
Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde em 2005;
Actual provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Cargos governamentais:
XIII Governo Constitucional - Secretário de Estado da Inserção Social (de 30 de Outubro de 1995 a 27 de Outubro de 1999);
XIV Governo Constitucional:
Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Trabalho e da Solidariedade (de 28 de Outubro de 1999 a 9 de Março de 2001);Secretário de Estado Adjunto e dos Transportes (de 10 de Março de 2001 a 5 de Abril de 2002).
Condecorações e louvores - louvor concedido pelo Ministro da Saúde no ano 1985