Despacho (extracto) n.º 26 467/2005 (2.ª série). - Por despacho do reitor de 14 de Fevereiro de 2005:
Licenciada Maria Leal Ramos Vieira - renovada a comissão de serviço, depois de dado cumprimento ao preceituado nos artigos 23.º, n.os 1 e 2, e 24.º, n.º 1, da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, como directora dos Serviços de Documentação e Publicações da Reitoria da Universidade de Lisboa, nos termos do disposto no artigo 21.º, n.º 3, da mesma lei, a partir de 26 de Abril de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Novembro de 2005. - Pela Administradora, a Directora dos Serviços Administrativos, Maria Isabel Cabral.
ANEXO
Maria Leal Ramos Vieira, natural de Raposeira, Vila do Bispo, nascida em 12 de Fevereiro de 1948, licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, possui ainda o curso de pós-graduação de Bibliotecário Arquivista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Situação profissional
Directora dos Serviços de Documentação e Publicações de 1 de Julho de 1988 até 30 de Setembro de 1989 em regime de substituição.
Directora dos Serviços de Documentação em comissão de serviço de 1 de Outubro de 1989 a 30 de Setembro de 2001, em gestão corrente de 1 de Outubro de 2001 a 25 de Abril de 2002 e desde 26 de Abril de 2002 em comissão de serviço.
Enquanto directora dos Serviços de Documentação e Publicações desempenha as tarefas inerentes ao cargo, sendo ainda a coordenadora do projecto SIBUL (Sistema Integrado das Bibliotecas da Universidade de Lisboa).
Actividade profissional
Em 7 de Março de 1973 tomou posse na secretaria da Reitoria da Universidade de Lisboa, serviço de alunos.
Em Julho de 1980 foi nomeada para o exercício das funções de técnico principal do Gabinete de Relações Públicas da Universidade de Lisboa.
Em Dezembro de 1987 tomou posse do lugar de técnico superior de BD dos Serviços de Documentação e Publicações da Universidade de Lisboa.
Desde 1998 tem coordenado o projecto SIBUL - Sistema Integrado das Bibliotecas da Universidade de Lisboa.
Ainda neste âmbito participa em reuniões com os utilizadores ALEPH em Portugal, participando activamente em todas as decisões, nomeadamente na criação de uma associação de utilizadores ALEPH em Portugal.
Em qualquer das funções e cargos desempenhados na Universidade de Lisboa, integrou júris de pessoal não docente.
Ao longo da sua carreira participou em colóquios, seminários e acções de formação relativos às bibliotecas universitárias, tendo publicado trabalhos da sua autoria ou co-autoria.
Em representação dos serviços
Em 1997 foi nomeada para representar a Universidade na RUBI (Rede Universitária de Bibliotecas e Informação), tendo participado na elaboração do relatório a apresentar ao Ministério da Ciência e das Tecnologias e feito parte de grupos de trabalho para estudar a situação das bibliotecas universitárias em Portugal.
Foi coordenadora do Grupo das Bibliotecas Universitárias da BAD, (1993-1998) tendo nesse âmbito promovido conferências e workshops e coordenado e elaborado o directório das bibliotecas universitárias públicas portuguesas.
A convite da Biblioteca Nacional fez parte do conselho técnico da PORBASE.
Faz parte da direcção da UNA (Associação dos Utilizadores Aleph) e coordenadora do GTIC - bibliotecas da UL digital.