Despacho 21 465/2005 (2.ª série). - O presidente do Instituto pode ser coadjuvado por um ou dois vice-presidentes, de sua escolha, de entre os docentes das escolas do Instituto Politécnico de Leiria, de acordo com o disposto pelo n.º 2 do artigo 18.º da Lei 54/90, de 5 de Setembro, pelo n.º 3 do artigo 12.º, pelo artigo 13.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de Leiria, publicados no Diário da República, 1.ª série-B, n.º 177, de 2 de Agosto de 1995, com as alterações introduzidas pelo Despacho Normativo 41/2001, publicado no Diário da República, 1.ª série-B, n.º 244, de 20 de Outubro de 2001, e pelo Despacho Normativo 38/2004, publicado no Diário da República, 1.ª série-B, n.º 206, de 1 de Setembro de 2004.
Assim, nomeio vice-presidentes do Instituto Politécnico de Leiria, em regime de comissão de serviço:
a) O Professor João Paulo dos Santos Marques, professor-adjunto, de nomeação definitiva, da Escola Superior de Saúde deste Instituto e possuidor de reconhecida competência técnica, aptidão, experiência e formação adequadas ao exercício das funções inerentes ao cargo, como atesta o respectivo curriculum vitae;
b) O Professor Nuno André Oliveira Mangas Pereira, professor-adjunto, de nomeação definitiva, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria e possuidor de reconhecida competência técnica, aptidão, experiência e formação adequadas ao exercício das funções inerentes ao cargo, como atesta o respectivo curriculum vitae.
(Isento de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.)
16 de Setembro de 2005. - O Presidente, Luciano Rodrigues de Almeida.
ANEXO
Nota curricular
Nome - João Paulo dos Santos Marques.
Naturalidade - Caldas da Rainha.
Data de nascimento - 24 de Janeiro de 1961.
Habilitações académicas:
Licenciado em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra;
Mestre em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.
Categoria profissional - professor-adjunto de nomeação definitiva.
Cargos desempenhados:
Técnico de formação no CENCAL nas Caldas da Rainha, entre 1985 e 1987;
Assistente na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria, na área de Psicologia, de 1987 a 1991;
Professor-adjunto da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria, na área de Psicologia, passando a integrar o conselho científico da Escola, de 1991 a 1994;
Vogal da comissão instaladora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria, entre 1991 e 1994;
Professor-adjunto da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, nas áreas da Psicossociologia das Organizações e Gestão de Recursos Humanos e integra o conselho científico da Escola, de 1994 a 2001;
É-lhe conferida a nomeação definitiva como professor-adjunto na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, em 1995;
Para além das funções docentes desempenhadas na Escola Superior de Tecnologia e Gestão foi secretário do conselho científico, coordenador da área científica de Ciências Sociais e Humanas e membro do conselho pedagógico;
Foi vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria, entre Abril e Dezembro de 1996, cargo de que foi exonerado a seu pedido;
Em 1999 é nomeado para integrar o conselho científico da Escola Superior de Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria;
Em 2001 solicita transferência para a Escola Superior de Enfermagem de Leiria passando a integrar o quadro docente daquela escola e o seu conselho científico;
Foi eleito presidente da assembleia de representantes Escola Superior de Enfermagem de Leiria em 2001;
Foi vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria entre Abril de 1999 e Setembro de 2005;
Foi director da Escola Superior de Tecnologia, Gestão, Arte e Design das Caldas da Rainha, do Instituto Politécnico de Leiria, de Março de 2003 a Janeiro de 2004, e integra o seu conselho científico.
Nota curricular
Nome - Nuno André Oliveira Mangas Pereira.
Naturalidade - Coimbra.
Data de Nascimento - 17 de Agosto de 1967.
Habilitações Académicas:
Engenheiro electrotécnico - Universidade de Coimbra;
Mestre em Sistemas e Automação - Universidade de Coimbra;
Pós-graduado em Gestão de Qualidade nos Serviços - Universidade Politécnica da Catalunha - Espanha.
Categoria profissional - professor-adjunto de nomeação definitiva.
Cargos desempenhados:
Presidente da assembleia de representantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria;
Presidente do conselho directivo da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria, entre Maio de 1997 e Janeiro de 2004;
Membro do conselho científico da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria;
Membro da direcção da NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria;
Membro da comissão permanente da Fundação da Escola Profissional de Leiria.
Outras actividades:
Integra a comissão executiva da revista Politécnica;
Membro do Lions Clube de Ourém;
Cronista do semanário Região de Leiria.