Aviso 5859/2005 (2.ª série) - AP. - Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que esta Câmara Municipal celebrou e renovou, nos termos da Lei 23/2004, de 22 de Junho, os seguintes contratos de trabalho a termo certo:
Ana Carina Carvalho Gaspar, auxiliar administrativa - renovação pelo prazo de seis meses, com início em 14 de Julho de 2005, por despacho de 1 de Junho de 2005, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 128, no valor de 405,97 euros.
Ana Rita de Jesus Santos, auxiliar técnica de turismo - contrato pelo prazo de quatro meses, com início em 1 de Junho de 2005, por despacho de 23 de Maio de 2005, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 199, no valor de 631,15 euros.
André Alexandre Ribeiro da Silva, auxiliar de serviços gerais - renovação pelo prazo de 12 meses, com início em 17 de Julho de 2005, por despacho de 11 de Junho de 2005, sendo remunerado pelo escalão 1, índice 128, no valor de 405,97 euros.
António Manuel Santos Rodrigues, carpinteiro - renovação pelo prazo de 12 meses, com início em 17 de Julho de 2005, por despacho de 11 de Junho de 2005, sendo remunerado pelo escalão 1, índice 142, no valor de 450,37 euros.
Carlos Manuel Duarte Simões, condutor de máquinas pesadas e veículos especiais - renovação pelo prazo de 12 meses, com início em 8 de Maio de 2005, por despacho de 15 de Abril de 2005, sendo remunerado pelo escalão 1, índice 155, no valor de 491,60 euros.
Dina Maria da Silva Lopes, auxiliar administrativa - renovação pelo prazo de seis meses, com início em 14 de Julho de 2005, por despacho de 1 de Junho de 2005, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 128, no valor de 405,97 euros.
Humberto Pisco Vieira Dias, guarda-nocturno - contrato pelo prazo de seis meses, com início em 14 de Junho de 2005, por despacho de 13 de Junho de 2005, sendo remunerado pelo escalão 1, índice 133, no valor de 421,82 euros.
Ivone Maria Angelino Martins, auxiliar administrativa - contrato pelo prazo de 12 meses, com início em 1 de Julho de 2005, por despacho de 29 de Junho de 2005, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 128, no valor de 405,97 euros.
João Manuel Carreira Sousa, guarda-nocturno - contrato pelo prazo de seis meses, com início em 14 de Junho de 2005, por despacho de 13 de Junho de 2005, sendo remunerado pelo escalão 1, índice 133, no valor de 421,82 euros.
Luís Manuel Oliveira Santos, auxiliar de serviços gerais - renovação pelo prazo de 12 meses, com início em 17 de Julho de 2005, por despacho de 11 de Junho de 2005, sendo remunerado pelo escalão 1, índice 128, no valor de 405,97 euros.
Luís Manuel Silva Cruz, auxiliar de serviços gerais - renovação pelo prazo de 12 meses, com início em 17 de Julho de 2005, por despacho de 11 de Junho de 2005, sendo remunerado pelo escalão 1, índice 128, no valor de 405,97 euros.
Manuel Carlos Carreira da Silva, auxiliar de serviços gerais - renovação pelo prazo de 12 meses, com início em 17 de Julho de 2005, por despacho de 11 de Junho de 2005, sendo remunerado pelo escalão 1, índice 128, no valor de 405,97 euros.
Paulo Alexandre Beselga de Carvalho, auxiliar administrativo - contrato pelo prazo de 12 meses, com início em 1 de Julho de 2005, por despacho de 29 de Junho de 2005, sendo remunerado pelo escalão 1, índice 128, no valor de 405,97 euros.
Paulo Sérgio Soares Veloso, auxiliar de serviços gerais - renovação pelo prazo de 12 meses, com início em 17 de Julho de 2005, por despacho de 11 de Junho de 2005, sendo remunerado pelo escalão 1, índice 128, no valor de 405,97 euros.
Rute Catarina Santos Gomes, auxiliar administrativa - contrato pelo prazo de 18 meses, com início em 1 de Julho de 2005, por despacho de 27 de Junho de 2005, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 128, no valor de 405,97 euros.
Silvério da Silva Neves, auxiliar de serviços gerais - renovação pelo prazo de 12 meses, com início em 17 de Julho de 2005, por despacho de 11 de Junho de 2005, sendo remunerado pelo escalão 1, índice 128, no valor de 405,97 euros.
Todos estes contratos foram efectuados por urgente conveniência de serviço.
(Isentos de visto do Tribunal de Contas.)
18 de Julho de 2005. - O Presidente da Câmara, Silvino Manuel Gomes Sequeira.