Aviso 3385/2005 (2.ª série) - AP. - Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável por força do Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que o presidente da Câmara Municipal de Braga procedeu à celebração e renovação dos seguintes contratos de trabalho a termo certo:
Ana Cristina Meira Fernandes - contratada como engenheira técnica de agronomia, por despacho de 27 de Dezembro de 2004, pelo prazo de um ano, com início em 28 de Dezembro de 2004, correspondendo-lhe a remuneração do escalão 1, índice 222, do regime retributivo da administração pública.
Bruno Miguel Meira Rodrigues - renovado o contrato como auxiliar técnico de medições e orçamentos, por despacho de 11 de Março de 2005, pelo período de um ano, com início em 12 de Março de 2005.
António Jesus Marques Silva - renovado o contrato como apontador, por despacho de 8 de Março de 2005, pelo período de um ano, com início em 29 de Março de 2005.
Anabela Pereira Espírito Santo Leonor, Maria Conceição Sousa Soares Cruz Marques, António José Madureira Rodrigues, Maria Cecília Faria Santos Ferreira Silva e António Manuel Moreira Macedo - renovados os contratos como técnicos profissionais de biblioteca e documentação, por despacho de 4 de Março de 2005, pelo período de um ano, com início em 22 de Março e 1 de Abril de 2005, respectivamente, para os três primeiros e seguintes.
21 de Março de 2005. - O Presidente da Câmara, Francisco Soares Mesquita Machado.