Despacho 713/2005 (2.ª série) - AP. - Foram autorizadas, por despachos do presidente do conselho de administração, as contratações em regime de contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses, renováveis por um único e igual período, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aditado pelo Decreto-Lei 53/98, de 11 de Março, ratificadas pelo conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte, com os seguintes auxiliares de acção médica:
Nome ... Autorização ... Ratificação ... Efeitos
Alexandra Marisa Maia Couto ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
Ana Maria Jesus Cardoso ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
António José Mota Pereira Miranda ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
Cláudia Sofia Oliveira Martins Jobling ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
Darlene Teresa Vale Gonçalves ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
Deolinda Rosa Jesus Cardoso ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
Diana Maria Cruz Tavares ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
Elisabete Paula Carvalho Fonseca Ferreira ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
Elsa Perpétua Silveira Martins ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
Graça Maria Silva Fernandes ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
José Augusto Ferreira Jesus ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
Lisete Ribeiro Duarte ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
Luís Miguel Barradas Silva Castro ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 14-7-2004
Maria Aurora Guedes Conceição Gomes ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
Maria Conceição Duarte Ribeiro Lages ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 15-7-2004
Maria Emília Ramos Freitas ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
Maria Estrela Silva Macedo Moreira ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
Maria Helena Teixeira Nogueira Alves ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
Mariana Graça Paiva ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 14-7-2004
Mónica Sofia Silva Guedes ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
Olinda Paiva Batalha Pereira ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
Paula Cristina Moreira Pinto Gonçalves ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 15-7-2004
Paulo José Magalhães Oliveira ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
Rosa Maria Moreira Santos ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
Sandra Cristina Santos Gomes ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 13-7-2004
Silvina Conceição Lopes Baptista Neves ... 24-5-2004 ... 30-11-2004 ... 15-7-2004
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Janeiro de 2005. -O Chefe de Repartição, Domingos Moreira Lopes.