Despacho (extracto) n.º 26 375/2004 (2.ª série). - Por despacho do vice-reitor de 30 de Agosto de 2004, proferido por delegação do reitor:
Licenciado Alfredo Ferreira Moita - renovada a nomeação, em comissão de serviço, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 22.º, dos n.os 1 e 2 do artigo 23.º e do n.º 2 do artigo 24.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, por três anos e por conveniência urgente de serviço, como secretário do quadro de pessoal não docente da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, com efeitos a partir de 3 de Dezembro de 2004.
Junto anexa-se nota curricular do nomeado. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Novembro de 2004. - O Presidente do Conselho Directivo, José A. Guimarães Morais.
Nota curricular
Dados pessoais:
Nome: Alfredo Ferreira Moita;
Local e data de nascimento: Malange, Angola, em 13 de Dezembro de 1956.
Habilitações literárias - licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa.
Actividade profissional:
Secretário da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, nomeado, em comissão de serviço após concurso, desde 3 de Dezembro de 2001;
Assessor do quadro de pessoal da Reitoria da Universidade de Lisboa, nomeado após concurso, desde 28 de Julho de 2003;
Chefe de divisão dos Serviços Administrativos do quadro de pessoal não docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, nomeado em comissão de serviço após concurso, de 1 de Junho a 2 de Dezembro de 2001;
Técnico superior principal do quadro de pessoal da Reitoria da Universidade de Lisboa, nomeado após concurso, de 22 de Junho de 1999 a 27 de Julho de 2003;
Técnico superior de 1.ª classe do quadro de pessoal da Reitoria da Universidade de Lisboa, nomeado após concurso, de 1 de Outubro de 1995 a 21 de Junho de 1999;
Técnico superior de 2.ª classe do quadro de pessoal da Reitoria da Universidade de Lisboa, de 20 de Março de 1992 a 30 de Setembro de 1995;
Técnico superior estagiário do quadro de pessoal da Reitoria da Universidade de Lisboa, após concurso, de 18 de Fevereiro de 1991 a 19 de Março de 1992;
Segundo-oficial da secretaria-geral da Reitoria da Universidade de Lisboa, em regime de requisição na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 17 de Abril de 1990 a 17 de Fevereiro de 1991;
Segundo-oficial da secretaria-geral da Universidade de Lisboa, nomeado após concurso, de 4 de Junho de 1987 a 16 de Abril de 1990;
Terceiro-oficial da secretaria-geral da Universidade de Lisboa, nomeado após concurso, de 9 de Setembro de 1983 a 3 de Junho de 1987;
Escriturário-dactilógrafo de 2.ª classe da secretaria-geral da Universidade de Lisboa, nomeado após concurso, de 5 de Março de 1982 a 8 de Setembro de 1983;
Escriturário-dactilógrafo de 2.ª classe da Escola Secundária de Olivais/Chelas de 22 de Dezembro de 1981 a 3 de Março de 1982;
Contínuo de 2.ª classe da Escola Secundária Olivais/Chelas de 23 de Janeiro a 21 de Dezembro de 1981.