Despacho 18 636/2004 (2.ª série). - Tendo sido dado cumprimento ao preceituado nos artigos 23.º, n.os 1 e 2, e 24.º, n.º 1, da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, renovo, nos termos do disposto no artigo 21.º, n.º 3, da mesma lei, a comissão de serviço da licenciada Maria Isabel Nobre Duarte Cabral como directora dos Serviços Administrativos da Reitoria da Universidade de Lisboa a partir de 18 de Outubro de 2004.
18 de Agosto de 2004. - O Reitor, José A. Barata-Moura.
Nota do curriculum vitae
I - Identificação
Nome - Maria Isabel Nobre Duarte Cabral.
Naturalidade - Socorro, Lisboa.
Idade - 53 anos.
II - Habilitações académicas
Licenciatura em Finanças do Instituto Superior de Economia, da Universidade Técnica de Lisboa, com a classificação de 15 valores.
Estágio no 6.º grupo disciplinar do ensino secundário, com a classificação de 16 valores (classificação profissional para docência de 15,7 valores).
III - Situação profissional
Professora do quadro de nomeação definitiva da Escola Secundária Josefa de Óbidos, do 6.º grupo disciplinar do ensino secundário.
Técnica oficial de contas, inscrita na Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas.
Directora de serviços Administrativos da Reitoria da Universidade de Lisboa desde 1 de Maio de 2001.
IV - Actividade e experiência profissional
A) Docente
Início da actividade profissional como professora provisória, com habilitação própria do 4.º grupo do ensino básico, em 6 de Dezembro de 1976, na Escola Preparatória de Fronteira.
Membro do conselho directivo da Escola Preparatória de Fronteira (secretária/presidente do conselho administrativo).
Realização do estágio no 6.º grupo do ensino secundário na Escola Secundária de Leiria, no ano lectivo de 1978-1979.
Membro de diversos conselhos pedagógicos.
Membro coordenador do Centro Escolar de Informática (da Escola Secundária do Feijó), enquadrado numa linha de acção do núcleo da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, do projecto MINERVA.
Exercício de funções docentes em diversos estabelecimentos de ensino, até 1 de Setembro de 1989.
B) Outras
Exercício de funções técnico-pedagógicas na Direcção-Geral do Ensino Superior [Divisão de Instalações, Equipamentos e Recursos Financeiros (DIERF)], de 1 de Setembro de 1989 a 3 de Março de 1993, como professora requisitada.
Colaboração no secretariado - PRODEP 4, da Direcção-Geral do Ensino Superior, no âmbito da medida n.º 4.2, "Formação de formadores".
Coordenação da Secção do Orçamento Ordinário da DIERF.
Formação do pessoal da Secção do Orçamento Ordinário da DIERF ao nível informático (folha de cálculo - Lotus 123).
Vogal do conselho administrativo do Gabinete Coordenador de Ingresso no Ensino Superior.
Comissão de serviço no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa como secretária desta instituição, de 3 de Março a 31 de Agosto de 1993.
Exercício de funções técnico-pedagógicas, no Departamento do Ensino Superior, Direcção-Geral do Ensino Superior (Núcleo de Recursos Humanos, Físicos e Financeiros/Direcção de Serviços de Recursos), relacionadas com o orçamento ordinário e investimentos do plano das instituições do ensino superior, de 1 de Setembro de 1993 a 21 de Junho de 1999.
Acompanhamento do trabalho desenvolvido pelo pessoal administrativo afecto ao sector financeiro.
Colaboração no sector do PRODEP ao nível da apreciação de candidaturas, solicitação da concessão de saldos intermédios e análise de pedidos de pagamento de saldo final.
Participação no processo de concepção, acompanhamento e análise dos inquéritos relativos ao pessoal docente e não docente existentes em cada instituição de ensino superior.
Desempenho, em regime de substituição, do cargo de chefe da Divisão dos Recursos Financeiros, da Direcção de Serviços de Recursos, da Direcção-Geral do Ensino Superior, de 21 de Junho de 1999 a de 11 de Abril de 2000.
Comissão de serviço como chefe da Divisão dos Recursos Financeiros, da Direcção de Serviços de Recursos, da Direcção-Geral do Ensino Superior, precedida de concurso para o cargo citado, até 1 de Maio de 2001.