Aviso 1679/2004 (2.ª série) - AP. - Contrato de trabalho a termo certo. - Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público o seguinte:
I - Celebração de contratos a termo certo
a) Esta Câmara contratou Carina Jesus Pereira Fortuna Areias e Elisabete Fátima Lima Oliveira, na categoria de assistente administrativo, pelo período de 3 de Novembro de 2003 a 3 de Maio de 2004.
b) Esta Câmara contratou Hugo Miguel Moniz Teixeira e Jorge Gonçalves Arruda, na categoria de auxiliar administrativo, pelo período de 3 de Novembro de 2003 a 3 de Maio de 2004.
c) Esta Câmara contratou Filipe Miguel Martins Alexandre na categoria de técnico profissional de 2.ª classe (área de animador socio-cultural), pelo período de 3 de Novembro de 2003 a 3 de Maio de 2004.
d) Esta Câmara contratou Humberta Angra Freitas Costa Bretão, na categoria de auxiliar de serviços gerais, pelo período de 10 de Novembro de 2003 a 10 de Maio de 2004.
II - Renovação de contratos a termo certo
Esta Câmara procedeu à renovação dos contratos a termo certo, que havia celebrado com as pessoas que a seguir se enunciam, para o exercício das funções abaixo discriminadas, pelos seguintes períodos:
a) Ana Luísa Brasil Rodrigues - assistente administrativo, de 2 de Novembro de 2003 a 2 de Maio de 2004;
b) Ana Maria Areias da Rocha Almeida - assistente administrativo, de 2 de Novembro de 2003 a 2 de Maio de 2004;
c) Sandra Patrícia Viera da Costa - assistente administrativo, de 2 de Novembro de 2003 a 2 de Maio de 2004;
d) Lara Raquel Pereira Braga - assistente administrativo, de 18 de Dezembro de 2003 a 18 de Junho de 2004;
e) André de Noronha Ormonde Aguiar - assistente administrativo, de 18 de Dezembro de 2003 a 18 de Junho de 2004;
f) Marco Paulo Pereira Santos - auxiliar administrativo, de 18 de Dezembro de 2003 a 18 de Junho de 2004;
g) Fernando Jorge de Sousa Silva - auxiliar administrativo, de 18 de Dezembro de 2003 a 18 de Junho de 2004;
h) Eduino Amaral da Silva - auxiliar de serviços gerais, de 15 de Dezembro de 2003 a 15 de Junho de 2004;
i) Francisco Carlos de Sousa Machado Jorge - auxiliar de serviços gerais, de 15 de Dezembro de 2003 a 15 de Junho de 2004;
j) Maria Natália Brasil Ávila Mesquita - auxiliar de serviços gerais, de 10 de Dezembro de 2003 a 10 de Junho de 2004.
2 de Fevereiro de 2004. - O Presidente da Câmara, Sérgio Humberto Rocha de Ávila.