Aviso 1469/2004 (2.ª série) - AP. - Renovação de contratos a termo certo. - Para os devidos efeitos se torna público que foram renovados os prazos dos contratos celebrados ao abrigo dos artigos 14.º, 18.º e 20.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, na sua actual redacção, com os seguintes trabalhadores desta Câmara Municipal:
Nome ... Categoria ... Data de início do contrato ... Data de fim do contrato
Filipe José Félix Marques ... Auxiliar administrativo ... 3-2-2003 ... 2-2-2005
Ana Carla Florêncio Guerra ... Auxiliar administrativo ... 1-8-2003 ... 31-7-2004
Anabela Alves Serra da Cunha Póvoa ... Auxiliar de serviços gerais ... 1-8-2003 ... 31-7-2004
Flávia Raquel Rodrigues Jorge ... Auxiliar administrativo ... 1-8-2003 ... 31-7-2005
Paulo Jorge de Oliveira Almeida ... Auxiliar administrativo ... 1-8-2003 ... 31-7-2004
Sofia Cristina Rodrigues Soares ... Técnico superior de biblioteca e documentação de 2.ª classe ... 1-8-2003 ... 31-7-2005
Domingos Ferreira de Sousa ... Cantoneiro de arruamentos ... 21-8-2003 ... 20-8-2005
Ana Catarina Casado Gomes da Silva ... Assistente de acção educativa ... 1-9-2003 ... 31-8-2005
Ana Paula Marques Luís ... Auxiliar de serviços gerais ... 1-9-2003 ... 31-8-2005
Carolina do Nascimento Pereira ... Assistente de acção educativa ... 1-9-2003 ... 31-8-2005
Cristina Maria Gonçalves Couto de Magalhães Carvalho ... Auxiliar de serviços gerais ... 1-9-2003 ... 31-8-2005
Diogo Manuel Roque da Rosa ... Técnico profissional de 2.ª classe (área de animação desportiva) 1-9-2003 ... 31-8-2005
Maria da Graça da Silva ... Auxiliar de serviços gerais ... 1-9-2003 ... 31-8-2005
Maria da Piedade Vieira Miranda Duarte ... Auxiliar administrativo ... 1-9-2003 ... 31-8-2005
Rute do Rosário Reis Simões ... Auxiliar administrativo ... 1-9-2003 ... 31-8-2005
Sílvia Cristina Gonçalves Pereira ... Auxiliar administrativo ... 1-9-2003 ... 31-8-2005
Sónia Alexandra dos Santos Almeida ... Assistente de acção educativa ... 1-9-2003 ... 31-8-2005
14 de Janeiro de 2004. - O Presidente da Câmara, José Maria Ministro dos Santos.