Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, torna-se público de que, em conformidade com os despachos do Sr. Presidente da Câmara, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com os seguintes trabalhadores:
Ricardo José Nunes de Carvalho, para a categoria de Técnica Superior (área de Geografia), 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única, com início de funções a 03 de agosto de 2015, por despacho de 2015/07/23;
Marco Manuel Pereira Guido (início de funções a 02 de novembro de 2015) e José Pedro Crespo da Cunha (início de funções a 05 de outubro de 2015), para a categoria de Assistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais), 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 1 da Tabela Remuneratória Única, por despacho de 2015/09/25;
Ana Paula Medeiros Caria, para a categoria de Assistente Operacional (Auxiliar de Ação Educativa), 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 1 da Tabela Remuneratória Única, com início de funções a 13 de novembro de 2015, por despacho de 2015/10/09;
Lumeno Luís Rita Monteiro, para a categoria de Assistente Operacional (Pedreiro), 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 1 da Tabela Remuneratória Única, com início de funções a 09 de novembro de 2015, por despacho de 2015/11/04.
20 de novembro de 2015. - Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo Serra Barreiros.
309137038