Despacho 14 439/2007
1 - Ao abrigo do disposto nos artigos 10.º e 17.º dos Estatutos da MOVIJOVEM - Mobilidade Juvenil, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada, publicados no Diário da República, 3.ª série, n.º 242, de 18 de Outubro de 2001, e em conformidade com o estatuído na alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei 31/84, de 21 de Janeiro, são designados representantes da parte pública do conselho fiscal daquela Cooperativa os seguintes membros:
Presidente - Maria de Lurdes Pedreiro Barata.
Vogal - Marco Alexandre Marques Ramalho.
2 - Integra, ainda, o conselho fiscal da MOVIJOVEM como vogal a sociedade de revisores oficiais de contas Delloitte & Associados, SROC, S. A., representada pelo Dr. Paulo Jorge Duarte Gil Galvão André.
3 - O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Junho de 2007.
31 de Maio de 2007. - O Ministro da Presidência, Manuel Pedro Cunha da Silva Pereira. - O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, José António Fonseca Vieira da Silva. Curriculum vitae 1 - Identificação - Maria de Lurdes Pedreiro Barata, nascida em 25 de Novembro de 1956.
2 - Formação académica - licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Economia, em 1985.
3 - Formação complementar:
Curso "Planeamento e controlo de gestão", INA, 1993;
Curso "Estratégias de inovação e qualidade na gestão", INA, 1994;
Curso "A gestão da informação e do conhecimento nas organizações", INA, 2000;
Acção de formação pró-SIADAP, MTSS, em 2005.
4 - Experiência profissional:
Pertence ao quadro do Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo desde 1977, na categoria de técnica superior;
Assessora principal. Nomeada coordenadora da área funcional de estudos económico-financeiros e informática e da área de formação;
Representa o INSCOOP na Comissão de Coordenação do PRODESCOOP - Programa de Desenvolvimento Cooperativo, desde Novembro de 2000;
Entre 1997 e 1999, exerceu cargos de direcção na MOVIJOVEM - Agência de Turismo Jovem, CIPRL, e pertenceu ao conselho de administração da A. E. C.
J. - Associação Europeia do Cartão-Jovem, tendo sido eleita vice-presidente;
Chefe de divisão de Relações Internacionais na Direcção-Geral do Turismo, entre 1994 e 1997;
Inscrita na Ordem dos Economistas.
5 - Outras informações:
Vogal do conselho fiscal da FDTI, em 1996;
Representante da Secretaria de Estado da Juventude no conselho geral do INATEL, 1998;
Representante do INSCOOP:
Na Comissão Técnica do Sector Público, Autarquias, Cooperativas e Desporto, desde 2000;
No grupo de trabalho para o estudo do enquadramento na segurança social dos membros das cooperativas de produção e serviços, 2000;
No projecto "Emprende+INNOVA", do INTERREG III B - SUDOE, 2005;
No projecto "Uce en réseau", do Programa Leonardo da Vinci, 2005;
No projecto "Estudo de avaliação prospectiva do icro-empreendedorismo em Portugal", do POEFDS, 2005;
No projecto "Enlaces", do INTERREG III A - Cooperação Transfronteiriça, 2005.
5.1 - Monitoragem:
Formação cooperativa para dirigentes, IRASC/INSCOOP e Fundação Ricardo Espírito Santo;
Organização e gestão das cooperativas para técnicos cooperativos angolanos, em 1992;
"Cooperativismo agrícola em Portugal e na comunidade", organizada pelo IDARN, em 1993;
"Planeamento estratégico" da acção de formação/cooperação com Timor-Leste, em 2000;
"Organização e gestão de uma cooperativa", organizada pelo CEARTE, em 2000;
"Projectos de investimento-metodologia e avaliação financeira", 2002;
"Balanço social nas cooperativas", em acções do INSCOOP, 2004 e 2005;
Docência da disciplina de Organização e Gestão Cooperativa, dos 1.º, 2.º e 3.º CESE em Gestão de Cooperativas Agrícolas, ministrado na Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Santarém, em 1991-1992, 1993-1994 e 1994-1995.
5.2 - Publicações:
Co-autoria do livro O IVA e o Sector Cooperativo, editado pelo INSCOOP;
Elaboração da publicação anual As 100 Maiores Empresas Cooperativas, referente aos anos de 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991 e 1992;
Co-autoria da Central de Balanços do Sector Cooperativo, com dados de 1985-1986-1987-1988;
Preparação de todos os dados contabilísticos para a Central de Balanços do Sector Cooperativo relativos ao triénio de 1987-1988-1989, e de parte dos relatórios e contas de 1990, 1991, 1992 e 1993, para edições posteriores;
Elaboração de artigos:
"Boletim informativo", Cooperativas & Desenvolvimento, "Cooperativismo e Cultura", "Cooperativismo e Emprego no Jornal".
Curriculum vitae I - Identificação - Marco Alexandre Marques Ramalho, natural de Santa Cruz, Coimbra, nascido em 20 de Março de 1977.
II - Formação universitária - frequência do 3.º ano do curso de Organização e Gestão de Empresas da Escola Superior de Engenharia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria.
III - Actividade profissional:
Fevereiro de 2000, ingressa nos quadros da DGCI, Ministério das Finanças, como técnico de administração tributária-adjunto;
Novembro de 2002, toma posse como técnico de administração tributária-adjunto no Serviço de Finanças de Ílhavo;
Actualmente faz parte dos quadros da Direcção de Finanças de Leiria, onde ingressou em Junho de 2003.
IV - Formação complementar:
Curso de educação ambiental do ICN, Ministério do Ambiente;
Curso de ciência e técnica fiscal da DGCI, Ministério das Finanças;
Participação regular em diversas acções de formação de actualização de conhecimentos em fiscalidade no âmbito do exercício da sua actividade profissional na DGCI.
V - Actividades científicas e curriculares - trabalhos concluídos:
Análise ambiental à Caixa Geral de Depósitos, S. A.;
Eficácia versus eficiência;
Um novo conceito "O outsourcing";
A comunicação empresarial;
As vantagens e desvantagens da entrada de Portugal na moeda única;
O fomento económico em Portugal.
VI - Outras actividades:
Dirigiu a videoteca da Escola Secundária de Soure entre 1992 e 1995;
Participou no "Gestão global 96" - simulação de um mercado bolsista;
Membro do senado universitário do Algarve em 1995-1996 e 1996-1997;
Presidente da assembleia geral da Juventude Associada de Soure, de 1998 a 2000;
Membro da Assembleia de Freguesia da Vinha da Rainha, de 2001 a 2005;
Representante da Administração Pública no conselho de administração do Instituto Português da Juventude, de 7 de Setembro de 2006 a 31 de Maio de 2007.