Despacho (extracto) n.º 16 592/2003 (2.ª série). - Por despachos das datas abaixo indicadas do vice-reitor da Universidade de Lisboa, proferidos por delegação:
De 2 de Julho de 2003:
João Tiago Morgado Soares - renovado, por mais um ano, o contrato de trabalho a termo certo celebrado em 6 de Janeiro de 2003, com efeitos a partir do dia 6 de Julho de 2003.
De 3 de Julho de 2003:
Sofia Isabel Temudo Fernandes - celebrado, ao abrigo do artigo 11.º-A do Decreto-Lei 184/89, de 2 de Junho, na redacção dada pela Lei 25/98, contrato individual de trabalho, em regime de tempo parcial, o qual começa a vigorar a partir de 4 de Julho de 2003, para desempenhar funções de limpeza.
De 16 de Julho de 2003:
Elizabeth Mendes Pereira - celebrado, ao abrigo do artigo 11.º-A do Decreto-Lei 184/89, de 2 de Junho, na redacção dada pela Lei 25/98, contrato individual de trabalho, em regime de tempo parcial, o qual começa a vigorar a partir de 17 de Julho de 2003, para desempenhar funções de limpeza.
De 18 de Julho de 2003:
Licenciada Maria Margarida Botelho de Sousa Marques Bernardo - renovado o contrato de trabalho a termo certo celebrado em 30 de Outubro de 2000 por mais um ano, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2003.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Agosto de 2003. - A Presidente do Conselho Directivo, Maria Eduarda Cruzeiro.