Despacho 2758/2003 (2.ª série). - Por despacho de 15 de Janeiro de 2003 do presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social-Democrata, nos termos do n.º 6 do artigo 62.º do Lei 77/88, de 1 de Julho (Lei Orgânica da Assembleia da República), com a redacção que lhe foi dada pela Lei 59/93, são exonerados os seguintes funcionários:
Com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2003:
Licenciada Sílvia Damila Macedo Lino Gonçalves, assessora.
Licenciado João Carlos da Silva Bastos Dias Coelho, assessor técnico.
Licenciada Rosa Maria Alvarez Reis Ferreira Mendonça Nunes, assessora técnica.
Licenciado Nuno Alexandre Guedes de Freitas Rodrigues, técnico de apoio parlamentar de 1.ª
Maria Filomena Teixeira Gomes Cardoso, técnica de apoio parlamentar de 1.ª
Ana Maria de Sousa Peixe, técnica de apoio parlamentar de 2.ª
Paula Maria Salgado Rosa, técnica de apoio parlamentar de 2.ª
Ana Cristina Marques de Barros Lourenço Anglin de Castro, técnica de apoio parlamentar de 2.ª
Licenciada Maria João Ferreira dos Reis, secretária.
Ângelo Manuel Hipólito Samouqueiro, secretário.
Licenciado Paulo Jorge Pereira Martins, assessor principal - com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2003.
23 de Janeiro de 2003. - A Directora de Serviços, por delegação da Secretária-Geral, Teresa Fernandes.