Aviso 740/2003 (2.ª série) - AP. - Em cumprimento do artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que esta Câmara Municipal renovou os contratos de trabalho a termo certo abaixo mencionados:
Elizabete Santos C. Assunção - assistente de acção educativa, com início a 17 de Setembro de 2001 e fim a 16 de Setembro de 2003.
Paula Fernanda Antunes Bispo - assistente de acção educativa, com início a 17 de Setembro de 2001 e fim a 16 de Setembro de 2003.
Paulo Alexandre Dias Lemos Girão - arquitecto de 2.ª classe, com início a 1 de Outubro de 2001 e fim a 30 de Setembro de 2003.
Cidalina Maria Pereira Tomás - auxiliar serviços gerais, com início a 1 de Outubro de 2001 e fim a 30 de Setembro de 2003.
Joaquim Maria Lourenço - auxiliar serviços gerais, com início a 1 de Outubro de 2001 e fim a 30 de Setembro de 2003.
Maria Manuel Conceição Santos - auxiliar serviços gerais, com início a 1 de Outubro de 2001 e fim a 30 de Setembro de 2003.
Mafalda Sofia Fortuna Pedro - assistente de acção educativa, com início a 2 de Janeiro de 2002 e fim a 1 de Janeiro de 2004.
Ana Paula P. Godinho Ferreira - auxiliar administrativo, com início a 14 de Janeiro de 2002 e fim a 13 de Janeiro de 2004.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
30 de Dezembro de 2002. - O Presidente da Câmara, Nelson Augusto Marques de Carvalho.