Aviso 695/2003 (2.ª série) - AP. - Para efeitos do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado às autarquias locais pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, se torna público que foi celebrado contrato de trabalho a termo certo, no âmbito do Gabinete Técnico Local, pelo prazo de seis meses, para as categorias e com os indivíduos abaixo designados:
Horácio José Lopes dos Santos, assistente administrativo, a partir de 20 de Novembro e até 20 de Maio de 2003.
Sandra Cristina Dias Dinis, arquitecto coordenador, a partir de 2 de Dezembro de 2002 e até 2 de Junho de 2003.
Maria Teresa dos Santos Dias Pereira, arquitecto, a partir de 2 de Dezembro de 2002 e até 2 de Junho de 2003.
Rita Alexandra Caetano dos Santos Marques, jurista, a partir de 2 de Dezembro de 2002 e até 2 de Junho de 2003.
Adelina Augusta Janeiro Antunes Duarte, engenheiro civil, a partir de 2 de Dezembro de 2002 e até 2 de Junho de 2003.
José Manuel Pereira Carvalho da Cunha, desenhador CAD, a partir de 2 de Dezembro de 2002 e até 2 de Junho de 2003.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
27 de Dezembro de 2002. - A Presidente da Câmara, Maria de Fátima Simões Ramos do Vale Ferreira.