1 - Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo, para exercer as funções de secretária pessoal no meu gabinete, Susana Cristina Antunes de Carvalho, técnica superior da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, com efeitos a partir de 30 de outubro de 2015.
2 - Os encargos com a remuneração da designada são assegurados pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do referido decreto-lei.
3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
4 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
6 de novembro de 2015. - O Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar, Alexandre Nuno Vieira e Brito.
Nota curricular
1 - Dados Pessoais:
Nome: Susana Cristina Antunes de Carvalho
Data de nascimento: 24 de junho de 1977.
2 - Habilitações académicas:
Habilitações académicas: Licenciada em Sociologia pela Universidade Lusófona de Lisboa no ano de 2006.
3 - Experiência profissional:
De 26 de julho de 2013 a 30 de outubro de 2015 exerceu funções de secretária pessoal do Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar do XIX Governo Constitucional.
De 1 fevereiro de 2013 a 24 de julho de 2013, exerceu funções de secretária pessoal do Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar do XIX Governo Constitucional.
De 1 de maio de 2008 a 31 janeiro de 2013, desempenhou funções como secretária de direção da Direção Geral de Veterinária e da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, após a sua criação.
Técnica Superior da Direção Geral de Veterinária desde abril de 2010, tendo nomeadamente participado nos grupos de trabalho do "Regulamento Interno da Direção Geral de Veterinária" e no "Plano de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas".
De abril de 2003 a abril de 2008, exerceu funções no projeto SNIRA (Sistema Nacional de Informação e Registo Animal)
De novembro de 1999 a março de 2003, exerceu funções nos projetos SNIRB (Sistema Nacional de Identificação e Registo de Bovinos) e SICAA (Sistema Informático de controlo da Alimentação Animal).
209101738