1 - Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de secretárias pessoais do meu gabinete Ana Maria de Almeida Francisco Nunes da Veiga, assistente técnica do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça e Rosa Maria Fernandes Bernardes Patrício.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, as notas curriculares das designadas são publicadas em anexo ao presente despacho, que produz efeitos desde 30 de outubro de 2015.
3 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
10 de novembro de 2015. - A Secretária de Estado da Justiça, Teresa Maria de Moura Anjinho.
Nota curricular
Dados Pessoais
Nome: Ana Maria de Almeida Francisco Nunes da Veiga
Nacionalidade: Portuguesa
Data de nascimento: 1 de fevereiro de 1963
Habilitações Literárias
Licenciatura em Administração Pública, ISCSP
Formação Profissional
Jornadas Código do Procedimento Administrativo; Automatização de Processos Administrativos: Do Office ao Workflow; Internet-Redes de Informação e Correio Eletrónico; Inglês para contactos com o Público; O Protocolo nos Serviços Públicos; Word Avançado; Access 2000; Arquivos Correntes; Sensibilização ao Euro; VI Encontro Anual de Secretárias Executivas; Gestão de Documentos e Substituição de Suportes; Power Point97; Excel Iniciado; Secretariado de Alto Nível; Curso de Francês (INA); Introdução às Técnicas de Secretariado.
Experiência Profissional
De 30 de dezembro de 2013 a 29 de outubro de 2015, exerceu o cargo de secretária pessoal de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Justiça;
De 30 de junho de 2011 a 29 de dezembro de 2013, exerceu o cargo de secretária pessoal de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Administração Patrimonial e Equipamentos do Ministério da Justiça;
De 15 de março a 29 de junho de 2011, desempenhou funções de secretariado e de apoio técnico-administrativo ao Presidente da Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes; De 30 de novembro de 2010 a 14 de março de 2011, desempenhou funções no Serviço de Relações Públicas do Ministério da Justiça (SGMJ);
De 3 de novembro de 2009 a 29 de novembro de 2010, exerceu o cargo de secretária pessoal de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Justiça;
De julho de 2000 a novembro de 2009, desempenhou funções de secretária pessoal da Secretária-Geral do Ministério da Justiça;
De abril de 1983 a julho de 2000, desempenhou funções de secretária de direção na Direção-Geral do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Justiça;
De janeiro a março de 1983, desempenhou funções de secretariado e administrativas na Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação do Gabinete de Estudos e Planeamento;
De junho de 1981 a dezembro de 1982, desempenhou funções administrativas no Gabinete do Registo Nacional.
Outras Atividades Relevantes
Em acumulação com as funções de secretariado, foi designada:
2006/2009: Secretariado e apoio técnico-administrativo ao Controlador Financeiro do Ministério da Justiça;
1996/1998: Apoio técnico-administrativo à Comissão de Reforma da Lei da Liberdade Religiosa;
1990/1995: Seleção e tratamento da informação veiculada pela imprensa, relativa ao Sistema Justiça;
1989: Formadora novos utilizadores do "Display Write/36", GEPMJ;
1988: Participou na organização do VII Colóquio do Conselho da Europa sobre a utilização da informática na Administração Pública, que se realizou em Lisboa.
Nota curricular
Dados Pessoais
Nome: Rosa Maria Fernandes Bernardes Patrício
Data de Nascimento: 2 de dezembro de 1957
Habilitações Académicas
Curso Complementar de Secretariado e Relações Públicas (Ex-Escola Industrial e Comercial de Santarém).
Experiência Profissional
De 1984 a 1987, Redação da Assembleia da República e Gabinete de Apoio às Comissões;
De 1987 a 1992, Gabinete de Apoio ao Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, do XI Governo Constitucional;
De 1992 a 1995, Gabinete de Apoio ao Ministro Adjunto, do XII Governo Constitucional;
De 1996 a junho de 2011, Secretária em Escritório de Advogados;
De junho de 2011 a dezembro 2013, Secretária do Gabinete da Senhora Ministra da Justiça, do XIX Governo Constitucional;
De dezembro de 2011 a 29 de outubro de 2015, Secretária do Gabinete do Senhor Secretário de Estado da Justiça, do XIX Governo Constitucional.
209109717