Despacho 9043/2002 (2.ª série). - Por despacho de 12 de Abril de 2002 do presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social-Democrata, nos termos do n.º 6 do artigo 62.º da Lei 77/88, de 1 de Julho (Lei Orgânica da Assembleia da República), com a redacção que lhe foi dada pela Lei 59/93, de 17 de Agosto, são exonerados nas seguintes datas, a seu pedido, os seguintes funcionários:
Chefe de gabinete:
Dr. António Luís Pereira Romano de Castro - 10 de Abril de 2002.
Assessores:
Maria da Conceição Frutuoso de Melo - 8 de Abril de 2002.
Dr.ª Maria Hermínia Cabral - 8 de Abril de 2002.
Dr. António Manuel Páscoa Borges Balão - 8 de Abril de 2002.
Dr. Ricardo Andrade Cavilhas Borges de Castro - 6 de Abril de 2002.
Dr.ª Leonor Maria Seixas Ribeiro da Silva - 6 de Abril de 2002.
Dr.ª Maria Inês Lino Correia Ribeiro da Cunha - 6 de Abril de 2002.
Dr.ª Maria João Furtado Mendes - 6 de Abril de 2002.
Dr. Pedro Croft de Moura - 8 de Abril de 2002.
Dr.ª Marina Samúdio Resende - 8 de Abril de 2002.
Técnica de apoio parlamentar de 1.ª:
Anabela de Jesus Reis Vieira - 10 de Abril de 2002.
Técnicas de apoio parlamentar de 2.ª:
Célia Maria Pereira Fernandes - 8 de Abril de 2002.
Madalena Maria Nunes Guerreiro - 6 de Abril de 2002.
Maria Francisca Abreu Lima Sousa Vieira - 8 de Abril de 2002.
Maria Celeste Sobral - 10 de Abril de 2002.
16 de Abril de 2002. - A Directora de Serviços, Teresa Fernandes.