Aviso 155/2002 (2.ª série) - AP. - Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que, de acordo com os despachos da vereadora com poderes delegados pelo presidente desta Câmara Municipal, foram renovados, por mais seis meses, os contratos de trabalho a termo certo, celebrados com os seguintes trabalhadores:
Ana Piedade Jesus Duarte Guerreiro - técnico de informática do grau 1, índice 320, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 8 de Maio de 2000, com data de despacho de 24 de Setembro de 2001.
Hugo Miguel Estêvão Simão - técnico de informática do grau 1, índice 320, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 8 de Maio de 2000, com data de despacho de 24 de Setembro de 2001.
António José Cavaco Januário - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 15 de Maio de 2000, com data de despacho de 25 de Setembro de 2001.
Maria Marcelino Carmo Murta - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 15 de Maio de 2000, com data de despacho de 25 de Setembro de 2001.
Eduardo Manuel Silva André - condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, índice 148, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 8 de Maio de 2001, com data de despacho de 13 de Setembro de 2001.
Luís Silva Mealha - condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, índice 148, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 8 de Maio de 2001, com data de despacho de 13 de Setembro de 2001.
Damásio Amado Rodrigues Catarino - fiscal de obras, índice 144, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 7 de Maio de 2001, com data de despacho de 13 de Setembro de 2001.
Rui Miguel Guerreiro Santos - fiscal de obras, índice 144, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 7 de Maio de 2001, com data de despacho de 13 de Setembro de 2001.
Teodomiro Manuel Cruz Gomes - fiscal de obras, índice 144, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 7 de Maio de 2001, com data de despacho de 13 de Setembro de 2001.
Filipe José Rodrigues Guerreiro - condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, índice 148, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 14 de Maio de 2001, com data de despacho de 24 de Setembro de 2001.
José Guerreiro Maria Estevens - condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, índice 148, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 14 de Maio de 2001, com data de despacho de 24 de Setembro de 2001.
19 de Novembro de 2001. - Por delegação do Presidente da Câmara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes.