Aviso 6759/2001 (2.ª série) - AP. - Celebração de contratos a termo certo. - Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, se torna público que, por motivo de urgente conveniência de serviço, foram celebrados contratos a termo certo, nos termos dos artigos 14.º, 18.º e 20.º do citado diploma, com os indivíduos a seguir indicados:
Ana Otília Soares Ferro Carvalho - auxiliar de serviços gerais com a remuneração de 72 700$, com início a 6 de Junho de 2001 e termo a 5 de Dezembro de 2001 (ver nota a).
Amílcar Ferreira Feliciano - cantoneiro de limpeza, com a remuneração de 89 700$, com início a 1 de Junho de 2001 e termo a 30 de Novembro de 2001 (ver nota a).
Maria do Rosário Saraiva Fernandes - auxiliar administrativo, com a remuneração de 72 700$, com início a 17 de Maio de 2001 e termo a 16 de Novembro de 2001 (ver nota a).
António Agostinho Rodrigues - vigilante de jardins e parques infantis, com a remuneração de 72 700$, com início a 3 de Maio de 2001 e termo a 2 de Novembro de 2001 (ver nota a).
Dulce Maria dos Santos Bernardes Inácio - auxiliar de serviços gerais, com a remuneração de 72 700$, com início a 4 de Junho de 2001 e termo a 30 de Setembro de 2001.
Maria Manuela Henriques Filipe - auxiliar de serviços gerais, com a remuneração de 72 700$, com início a 4 de Junho de 2001 e termo a 30 de Setembro de 2001.
Maria da Piedade Vieira Miranda Duarte - auxiliar de serviços gerais, com a remuneração de 72 700$, com início a 1 de Junho de 2001 e termo a 30 de Setembro de 2001.
Maria Emília Baptista dos Santos Bernardes - auxiliar de serviços gerais, com a remuneração de 72 700$, com início a 4 de Junho de 2001 e termo a 30 de Setembro de 2001.
Fátima Maria dos Reis Nunes - auxiliar de serviços gerais, com a remuneração de 72 700$, com início a 4 de Junho de 2001 e termo a 30 de Setembro de 2001.
Cândida Maria Conde Godinho dos Santos - auxiliar administrativo, com a remuneração de 72 700$, com início a 4 de Junho de 2001 e termo a 30 de Setembro de 2001.
Ivone Maria Dias Luís - auxiliar administrativo, com a remuneração de 72 700$, com início a 4 de Junho de 2001 e termo a 30 de Setembro de 2001.
Mónica de Fátima Bernardino Docoroso - auxiliar administrativo, com a remuneração de 72 700$, com início a 4 de Junho de 2001 e termo a 30 de Setembro de 2001.
Joel Pedro Miranda Roque - auxiliar administrativo, com a remuneração de 72 700$, com início a 6 de Julho de 2001 e termo a 30 de Setembro de 2001.
Ana Margarida dos Santos Batalha - auxiliar administrativo, com a remuneração de 72 700$, com início a 9 de Junho de 2001 e termo a 30 de Setembro de 2001.
Sansão Pereira Branco Clemente - auxiliar administrativo, com a remuneração de 72 700$, com início a 9 de Junho de 2001 e termo a 30 de Setembro de 2001.
(nota a) O prazo destes contratos poderá ser prorrogado até ao limite de dois anos.
12 de Julho de 2001. - O Presidente da Câmara, José Maria Ministro dos Santos.