Aviso 5905/2001 (2.ª série) - AP. - Prorrogação de contratos a termo certo. - Para os devidos efeitos se torna público que foram prorrogados os prazos dos contratos celebrados ao abrigo dos artigos 14.º, 18.º e 20.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, na sua actual redacção, com os seguintes trabalhadores desta Câmara Municipal:
Ana Rita de Almeida Queiroz Teixeira - assistente administrativo, com data do despacho em 7 de Março de 2001, com data de início do contrato em 7 de Novembro de 2000, e data de fim do contrato em 6 de Maio de 2002.
Márcio Gonçalves Luiz - técnico superior de 2.ª classe (arquitecto), com data do despacho em 24 de Abril de 2001, com data de início do contrato em 5 de Dezembro de 2000, e data de fim do contrato em 4 de Dezembro de 2001.
Maria Teresa Ramos Alexandre - auxiliar administrativo, com data do despacho em 24 de Abril de 2001, com data de início do contrato em 5 de Dezembro de 2000, e data de fim do contrato em 4 de Junho de 2002.
Marta Alexandra Vasconcelos Tomaz Miranda - técnica superior, estagiária (área de história/arqueologia), com data do despacho em 24 de Abril de 2001, com data de início do contrato em 11 de Dezembro de 2000, e data de fim do contrato em 10 de Junho de 2002.
Sabina Maria dos Reis da Luz Vitorino - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho em 24 de Abril de 2001, com data de início do contrato em 22 de Março de 2000, e data de fim do contrato em 21 de Março de 2002.
Sandra Margarida Monteiro Rodrigues - técnica superior de 2.ª classe (arquitecta), com data do despacho em 24 de Abril de 2001, com data de início do contrato em 5 de Dezembro de 2000, e data de fim do contrato em 4 de Dezembro de 2001.
António Mendes Lopes - cantoneiro de limpeza, com data do despacho em 8 de Maio de 2001, com data de início do contrato em 1 de Fevereiro de 2001, e data de fim do contrato em 31 de Julho de 2002.
José Félix Alves Ferreira - pedreiro, com data do despacho em 8 de Maio de 2001, com data de início do contrato em 3 de Janeiro de 2001, e data de fim do contrato em 2 de Julho de 2002.
Maria de Lurdes Ramos Alexandre - auxiliar administrativo, com data do despacho em 24 de Abril de 2001, com data de início do contrato em 4 de Dezembro de 2000, e data de fim do contrato em 3 de Junho de 2002.
Ofélia Maria Dias Jacinto da Silva - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho em 28 de Maio de 2001, com data de início do contrato em 1 de Fevereiro de 2001, e data de fim do contrato em 31 de Janeiro de 2003.
Maria de Fátima de Jesus Valério - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho em 28 de Maio de 2001, com data de início do contrato em 1 de Fevereiro de 2001, e data de fim do contrato em 31 de Janeiro de 2003.
Cristina Maria Ribeiro Lucas - motorista de ligeiros, com data do despacho em 28 de Maio de 2001, com data de início do contrato em 8 de Janeiro de 2001, e data de fim do contrato em 7 de Janeiro de 2003.
31 de Maio de 2001. - O Presidente da Câmara, José Maria Ministro dos Santos.