Aviso 3178/2001 (2.ª série) - AP. - Renovação de contratos de trabalho a termo certo. - Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que por meus despachos de 14 de Novembro de 2000, 11 de Dezembro de 2000, 15 de Dezembro de 2000 e 7 de Fevereiro de 2001, foram renovados os contratos de trabalho a termo certo celebrado com os seguintes trabalhadores:
Engenheiro de 2.ª classe:
Joaquim Alexandre Guerra Cardoso Moreira de Sá, pelo período de 1 de Janeiro de 2001 a 30 de Junho de 2001.
Técnico superior de 2.ª classe (área de Planeamento Regional e Urbano):
Fernanda Maria Ferreira Pinto Amorim, pelo período de 1 de Janeiro de 2001 a 30 de Junho de 2001.
Arquitecto de 2.ª classe:
João Paulo Teixeira Pinto Júnior, pelo período de 26 de Janeiro de 2001 a 25 de Janeiro de 2002.
Engenheiro civil de 2.ª classe:
Álvaro António das Neves Duarte, pelo período de 2 de Fevereiro de 2001 a 31 de Julho de 2001.
Técnico superior de 2.ª classe (área de Ciências Sociais e Humanas):
João Eduardo Silva Cavacas e Gabriela Brígida Resende Cierco, pelo período de 9 de Maio de 2001 a 31 de Dezembro de 2001.
Técnico de desporto de 2.ª classe:
Ricardo Jorge Alves Tavares, pelo período de 12 de Abril de 2001 a 11 de Outubro de 2001.
Arquitecto de 2.ª classe:
Sandra Ferreira de Almeida, pelo período de 16 de Abril de 2001 a 15 de Outubro de 2001.
Nadador-salvador:
Geraldo Miguel Campos dos Santos, pelo período de 24 de Março de 2001 a 17 de Junho de 2001.
Auxiliares de serviços gerais:
Maria de Fátima Gomes Pinto, pelo período de 7 de Abril de 2001 a 2 de Maio de 2001, Maria de Fátima Leite Oliveira Machado, pelo período de 14 de Abril de 2001 a 14 de Junho de 2001, Maria Irene Pinto Nogueira Ribeiro, pelo período de 28 de Março de 2001 a 16 de Junho de 2001, Beatriz Emília Pinto Rachão, Eugénia Maria Oliveira Dias Gomes, Humberto Manuel Maia Cales da Silva, Isabel Alexandra Oliveira Neto, Maria Irene Gomes Costa Folha, Maria Manuela Dias Rodrigues Pinho, Rosa Maria Vieira Gonçalves, Rosa da Piedade Alves Soares Ferreira, Sara Maria Gomes Pedrosa Correia, Susana Maria Moreira da Silva, pelo período de 14 de Abril de 2001 a 16 de Junho de 2001, Alcina Maria Silva Amaral Coutinho, Carla Alexandra Novo dos Santos Rodrigues, Carla Alexandra Rodrigues Costa Pereira, Cidália Alcina Nogueira Casal, Clara Fernanda Alves Rocha Silva, Florbela Marisa Pinto Rocha Granja, Georgina Maria Casal Ribeiro Soares da Silva, José Paulo Macedo Lopes, Maria da Conceição Freitas Duarte Maia, Maria das Dores Mesquita, Maria Fernanda Tavares Duarte, Maria Manuela Santos Machado, Maria Rosa Lima Mendes Oliveira, Sara Rute Oliveira Martins Brandão e Vítor Jaime Moreira dos Santos, pelo período de 13 de Abril de 2001 a 12 de Outubro de 2001.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Fevereiro de 2001. - O Vice-Presidente da Câmara, Rolando Nunes de Sousa.