Aviso 2395/2001 (2.ª série). - Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º do Decreto-Lei 336/98, de 3 de Novembro, e de harmonia com o artigo 34.º do Estatuto do Pessoal do ex-Instituto Nacional de Pilotagem dos Portos, aprovado pelo Decreto-Lei 361/78, de 27 de Novembro, são providos definitivamente:
Por deliberação do conselho de administração da APL, S. A., de 6 de Setembro de 1999, com efeitos a 13, 18 e 18 de Agosto de 1999, respectivamente:
Rogério Santos Mascarenhas.
João Manuel Pereira dos Santos.
António Reinaldo Pinho Saraiva.
Por deliberação do conselho de administração da APL, S. A., de 13 de Janeiro de 2000, com efeitos a 1 de Novembro de 1999:
João Pedro Morgado Senos Menício.
José Eduardo Sabido Gualdino Ferreira Martins.
Carlos Manuel Ramalho Pereira dos Santos.
Por deliberação do conselho de administração da APL, S. A., de 6 de Abril de 2000, com efeitos a 27 de Fevereiro de 2000:
António João Correia Marques Santos Costa.
Por deliberação do conselho de administração da APL, S. A., de 26 de Maio de 2000, com efeitos a 19 de Março de 2000:
Rui Manuel Bernandino Januário.
Paulo Manuel Vilão do Bem Cónego.
Aníbal Senos Belo.
Por deliberação do conselho de administração da APL, S. A., de 3 de Novembro de 2000, com efeitos a 31 de Maio de 2000:
Carlos Júlio Pinho Parracho.
Carlos Augusto Martins de Serpa Carvalho.
Rui Manuel Martins Barata.
Por deliberação do conselho de administração da APL, S. A., de 21 de Dezembro de 2000, com efeitos a 31 de Agosto de 2000:
Fernando António Valente Nunes Oliveira.
José Augusto Câmara Leme de Mendonça.
23 de Janeiro de 2001. - O Director de Recursos Humanos, Carlos Manuel Palma Fernandes Perdigão.