Aviso 9252/2000 (2.ª série) - AP. - Prorrogação de contratos a termo certo. - Para os devidos efeitos se torna público que, foram prorrogados os prazos dos contratos celebrados ao abrigo dos artigos 14.º, 18.º e 20.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, na sua actual redacção, com os seguintes trabalhadores desta Câmara Municipal:
Agostinho Manuel Esteves - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho de 30 de Agosto de 2000, com início a 3 de Julho de 2000 e termo em 2 de Julho de 2002.
Ana Isabel dos Santos Ferreira Zeferino - auxiliar administrativo, com data do despacho de 22 de Setembro de 2000, com início a 16 de Novembro de 1999, e termo em 15 de Novembro de 2001.
António Manuel Coelho Louro - cantoneiro de limpeza, com data do despacho de 30 de Agosto de 2000, com início a 11 de Outubro de 1999, e termo em 10 de Outubro de 2001.
Cândida Maria Correia Gomes - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho de 21 de Setembro de 2000, com início a 2 de Novembro de 1999, e termo em 1 de Novembro de 2001.
Carlos Alberto Paiva Martins - auxiliar administrativo, com data do despacho de 22 de Setembro de 2000, com início a 2 de Maio de 2000, e termo em 1 de Maio de 2001.
Carlos Francisco Pombo - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho de 30 de Agosto de 2000, com início a 11 de Outubro de 1999, e termo em 10 de Outubro de 2001.
Cristina Maria Ribeiro Lucas - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho de 21 de Setembro de 2000, com início a 2 de Novembro de 1999, e termo em 1 de Novembro de 2001.
Fernanda Carvalho Quintas - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho de 21 de Setembro de 2000, com início a 8 de Novembro de 1999, e termo em 7 de Novembro de 2001.
Gabriela Maria Estevinha de Sousa Gonçalves - estagiário da carreira de fiscal municipal, com data do despacho de 29 de Agosto de 2000, com início a 17 de Abril de 2000, e termo em 16 de Outubro de 2001.
João de Carvalho da Silva - tractorista, com data do despacho de 14 de Setembro de 2000, com início a 22 de Maio de 2000, e termo em 21 de Maio de 2002.
Jorge Miguel Silva dos Santos - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho de 21 de Setembro de 2000, com início a 3 de Novembro de 1999, e termo em 2 de Novembro de 2001.
Luís Miguel Martins Santos - assistente administrativo, com data do despacho de 8 de Setembro de 2000, com início a 11 de Outubro de 1999, e termo em 10 de Outubro de 2001.
Luís Miguel Maximiano Marques - estagiário da carreira de fiscal municipal, com data do despacho de 29 de Agosto de 2000, com início a 17 de Abril de 2000, e termo em 16 de Outubro de 2001.
Maria de Lurdes Daniel Rodrigues - técnico profissional de arquivo de 2.ª classe, com data do despacho de 12 de Outubro de 2000, com início a 5 de Junho de 2000, e termo em 4 de Junho de 2002.
Maria de Fátima de Sousa do Carmo - auxiliar administrativo, com data do despacho de 12 de Setembro de 2000, com início a 18 de Abril de 2000, e termo em 17 de Abril de 2002.
Maria Joaquina Marques Nunes Andrade - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho de 30 de Agosto de 2000, com início a 11 de Outubro de 1999, e termo em 10 de Outubro de 2001.
Maria Manuela Duarte Martins Teixeira - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho de 30 de Agosto de 2000, com início a 17 de Abril de 2000, e termo em 16 de Abril de 2002.
Nelson Fernando Gonçalves da Conceição Monteiro Santos - auxiliar administrativo, com data do despacho de 21 de Setembro de 2000, com início a 26 de Outubro de 1999, e termo em 25 de Outubro de 2001.
Paula Alexandra dos Santos Moreira Fernandes - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho de 21 de Setembro de 2000, com início a 2 de Novembro de 1999, e termo em 1 de Novembro de 2001.
Pedro Miguel Reis Chambel Felício - auxiliar administrativo, com data do despacho de 8 de Setembro de 2000, com início a 18 de Abril de 2000, e termo em 17 de Abril de 2001.
Sabina Maria dos Reis da Luz Vitorino - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho de 12 de Outubro de 2000, com início a 22 de Março de 2000, e termo em 21 de Junho de 2001.
Sandra Belisa Ferreira Zeferino Pereira Paulo Carvalho - educadora de infância, com data do despacho de 30 de Agosto de 2000, com início a 12 de Abril de 1999, e termo em 11 de Abril de 2001.
Sandra Sofia da Silva Pereira - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho de 22 de Setembro de 2000, com início a 2 de Novembro de 1999, e termo em 1 de Fevereiro de 2001.
Sara Isabel da Conceição Matias - assistente administrativo, com data do despacho de 8 de Setembro de 2000, com início a 25 de Outubro de 1999, e termo em 24 de Outubro de 2001.
Sónia Patrícia Ferreira Monteiro - auxiliar administrativo, com data do despacho de 12 de Outubro de 2000, com início a 2 de Junho de 2000, e termo em 1 de Junho de 2002.
2 de Novembro de 2000. - O Presidente da Câmara, José Maria Ministro dos Santos.