Contrato (extracto) n.º 851/2000 - AP. - Por despacho do administrador-delegado do Hospital de São José de 8 de Fevereiro de 2000, no uso de competências delegadas, devidamente ratificado por despacho do Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da Saúde de 30 de Agosto de 2000:
Ana Patrícia de Castro Simões - celebrado contrato de trabalho a termo certo, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei 53/98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, eventualmente renovável por igual período, até ao limite de seis meses, para o exercício de funções correspondentes à categoria de técnica de radiologia de 2.ª classe, com efeitos a 14 de Fevereiro de 2000.
Por despacho do administrador-delegado do Hospital de São José de 16 de Maio de 2000, no uso de competências delegadas, devidamente ratificado por despacho do Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da Saúde de 30 de Agosto de 2000:
Pedro Miguel das Neves Vinhas Rodrigues - celebrado contrato de trabalho a termo certo, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei 53/98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, eventualmente renovável por igual período, até ao limite de seis meses, para o exercício de funções correspondentes à categoria de auxiliar de apoio e vigilância, com efeitos a 16 de Maio de 2000.
Por despacho do administrador-delegado do Hospital de São José de 5 de Maio de 2000, no uso de competências delegadas, devidamente ratificado por despacho do Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da Saúde de 29 de Agosto de 2000:
Alexis Franck Hildenbrand - celebrado contrato de trabalho a termo certo, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei 53/98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, eventualmente renovável por igual período, até ao limite de seis meses, para o exercício de funções correspondentes à categoria de enfermeiro nível I, com efeitos a 10 de Maio de 2000.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Setembro de 2000. - A Administradora Hospitalar, Cristina A. Pereira.