Rectificação 691/2000 - AP. - Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 166, apêndice n.º 103 de 20 de Julho de 2000, rectifica-se que onde se lê:
"[...] Celebrados contratos de trabalho a termo certo, nos termos do n.º 1 do artigo 18-A do Decreto-Lei 53/98, de 11 de Março, pelo período de seis meses, entre este Centro Hospitalar e:
Auxiliares de Acção Médica:
Amélia Maria Tomé da Costa - de 16 de Dezembro de 1999 a 15 de Junho de 2000.
Ricardo Jorge Rodrigues Garcia - de 8 de Dezembro de 1999 a 7 de Junho de 2000.
Armando Canas Caetano - de 1 de Janeiro de 1999 a 30 de Junho de 1999.
Anabela Maria Graciano Sousa Fidalgo - 26 de Janeiro de 1999 a 25 de Julho de 2000.
Rita Isabel Ferreira Fidalgo - de 26 de Janeiro de 2000 a 25 de Julho de 2000.
Maria Carolina Capinha Anacleto Pinto - de 26 de Janeiro de 2000 a 25 de Julho de 2000.
Auxilar de Apoio e Vigilância:
António Manuel Primor Gaspar - 1 de Janeiro de 2000 a 30 de Junho de 2000."
deve ler-se:
"[...] Celebrados contratos de trabalho a termo certo, nos termos do n.º 1 do artigo 18-A do Decreto-Lei 53/98, de 11 de Março, pelo período de seis meses, entre este Centro Hospitalar e:
Auxiliares de Acção Médica:
Amélia Maria Tomé da Costa - de 20 de Maio de 2000 a 19 de Novembro de 2000.
Ricardo Jorge Rodrigues Garcia - de 20 de Maio de 2000 a 19 de Novembro de 2000.
Armando Canas Caetano - de 20 de Maio de 2000 a 19 de Novembro de 2000.
Anabela Maria Graciano Sousa Fidalgo - de 20 de Maio de 2000 a 19 de Novembro de 2000.
Rita Isabel Ferreira Fidalgo - de 20 de Maio de 2000 a 19 de Novembro de 2000.
Maria Carolina Capinha Anacleto Pinto - de 20 de Maio de 2000 a 19 de Novembro de 2000.
Auxilar de Apoio e Vigilância:
António Manuel Primor Gaspar - de 20 de Maio de 2000 a 19 de Novembro de 2000."
20 de Julho de 2000. - A Administradora-Delegada, Célia de Jesus Pina Pilão.