Aviso 3199/2000 (2.ª série) - AP. - Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.° e artigo 18.°, n.º 1, do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que esta Câmara Municipal contratou a termo certo os indivíduos abaixo identificados:
Alexandre Manuel Albino Martins Cabaça - cabouqueiro, com início a 3 de Novembro de 1999, pelo período de um ano, por despacho de 28 de Outubro de 1999.
Ana Belen Teixeira Sousa - auxiliar de acção educativa, com início a 1 de Setembro de 1999, pelo período de um ano, por despacho de 30 de Agosto de 1999.
Ana Margarida Vieira Gaspar - técnica profissional de biblioteca e documentação de 2.ª classe, com início a 20 de Setembro de 1999, pelo período de um ano, por despacho de 6 de Setembro de 1999.
António José Esteves Pascoal - fiel de armazém, com início a 16 de Dezembro de 1999, pelo período de um ano, por despacho de 22 de Novembro de 1999.
Carla Maria Gomes Faria de Castro - auxiliar de acção educativa, com início a 13 de Setembro de 1999, pelo período de um ano, por despacho de 1 de Setembro de 1999.
Carlos Aberto Andrade Cardoso - cabouqueiro, com início a 3 de Novembro de 1999, pelo período de um ano, por despacho de 28 de Outubro de 1999.
Cesária Conceição Regueiras Morgado - auxiliar de acção educativa, com início a 10 de Novembro de 1999, pelo período de um ano, por despacho de 28 de Outubro de 1999.
Cristina Maria Guerreiro Silvestre - assistente administrativa, com início a 30 de Dezembro de 1999, pelo período de um ano, por despacho de 6 de Dezembro de 1999.
Filomena Maria Santos Simas Silva - técnica principal, com início a 2 de Dezembro de 1999, pelo período de um ano, por despacho de 2 de Dezembro de 1999.
Ingrid Costa Quintans - auxiliar de acção educativa, com início a 6 de Setembro de 1999, pelo período de um ano, por despacho de 30 de Agosto de 1999.
João Manuel Antunes Deus Mesquita - técnico profissional de biblioteca e documentação de 2.ª classe, com início a 20 de Setembro de 1999, pelo período de um ano, por despacho de 6 de Setembro de 1999.
Lília Maria Martins Duarte Viana - auxiliar de acção educativa, com início a 20 de Setembro de 1999, pelo período de um ano, por despacho de 1 de Setembro de 1999.
Ludovico Santos Morais - cabouqueiro, com início a 3 de Novembro de 1999, pelo período de um ano, por despacho de 28 de Outubro de 1999.
Mafalda Sofia Silva Rijo Teixeira - auxiliar de acção educativa, com início a 18 de Outubro de 1999, pelo período de um ano, por despacho de 30 de Agosto de 1999.
Marco António Cruz Sebastião Martins Barata - técnico profissional de 1.ª classe, com início a 2 de Dezembro de 1999, pelo período de um ano, por despacho de 6 de Dezembro de 1999.
Maria Emília Ferreira Silva Gomes - auxiliar de acção educativa, com início a 10 de Novembro de 1999, pelo período de um ano, por despacho de 29 de Outubro de 1999.
Patrícia João Ribeiro Alves Carvalho - assistente administrativa, com início a 1 de Dezembro de 1999, pelo período de um ano, por despacho de 6 de Dezembro de 1999.
Tânia Isabel Pereira Albino - técnica profissional de biblioteca e documentação de 2.ª classe, com início a 20 de Setembro de 1999, pelo período de um ano, por despacho de 6 de Setembro de 1999.
9 de Março de 2000. - O Vereador do Departamento de Recursos Humanos, Rui Pinheiro.