Aviso 1042/2000 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos se torna público que os contratos de trabalho a termo certo celebrados com os trabalhadores abaixo indicados foram renovados, conforme despacho do presidente da Câmara, nos termos do artigo 20.º do Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho:
Data de despacho em 2 de Dezembro de 1998, com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 1999:
Miguel Jorge Fernandes Rodrigues.
Filipe Manuel Carvalho da Silva.
Paulo Jorge Fernandes Ferreira.
Célia Marta Azevedo Araújo.
António Luís Marques Azevedo.
Data de despacho em 2 de Dezembro de 1998, com efeitos a partir de 3 de Janeiro de 2000:
Ana Cristina Castro Lobo.
Carlos Manuel Campos Salgado.
Filipe Manuel Silva Azevedo.
Manuel Fernando Vieira Mesquita.
Rui Miguel Ferreira Oliveira.
Sandra Raquel Silva Guimarães Ferreira.
Fátima Ferreira Silva Cardoso.
Sandra Manuela Abreu Silva Carneiro.
Sérgio Renato Morais da Silva.
Vítor Manuel Veloso Azevedo.
Gilberto Marques Guimarães Ramos.
Maria Isabel Ramos Soares.
Olívia Filomena Freitas Moreira.
11 de Janeiro de 2000. - Por delegação de competência do Presidente da Câmara, o Director do Departamento Administrativo e Financeiro, António Martins Veloso.