I - Através do aviso 18507/2008 (2.ª série), publicado no Diário da República, n.º 120, de 24 de Junho de 2008, e publicitado no jornal Diário de Noticias, de 25 de Junho de 2008, e divulgado na bolsa de emprego público em 26 de Junho de 2008, foi aberto o procedimento concursal com vista ao provimento do cargo de direcção intermédia de 1.º grau de Director de Serviços do Centro de Informação e Documentação, do quadro de pessoal dirigente do Gabinete de Estratégia e Planeamento.
II - Concluído o respectivo procedimento concursal e mediante proposta fundamentada do correspondente júri, nos termos dos n.os 8, 9 e 10 do artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, republicado em anexo à Lei 51/2005, de 30 de Agosto, nomeio em comissão de serviço, pelo período de três anos, no cargo de Director de Serviços do Centro de Informação e Documentação, do quadro dirigente do Gabinete de Estratégia e Planeamento, a licenciada em Línguas e Literaturas Modernas (variante Inglês-Alemão), Júlia Maria Maia Costa, com os seguintes fundamentos:
1 - Detém ampla experiência profissional nas áreas de Informação e Documentação, nomeadamente como coordenadora editorial e redactorial e como formadora de diversos cursos ligados às Ciências Documentais
2 - Demonstra possuir excelente capacidade de liderança, gestão, inovação e motivação de equipas, para efectuar e promover trabalho em equipa e espírito de iniciativa orientado para objectivos práticos.
III - A presente nomeação produz efeitos a partir da data do despacho exarado na informação n.º 79/DGRH/2008, de 17/10/2008.
IV - Conforme o disposto no artigo 21.º, n.º 10, do Estatuto do Pessoal Dirigente, anexa-se a nota relativa ao currículo académico e profissional do nomeado.
18 de Novembro de 2008. - A Directora-Geral, Maria Cândida Soares.
Nota biográfica
Júlia Maria Maia Costa, nascida em 28 de Setembro de 1952, natural de Torres Vedras, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas (variante Inglês - Alemão), pós-graduada em Ciências Documentais (opção Documentação e Biblioteca) pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, mestrado em Estudos Africanos (parte lectiva) pelo ISCTE e seminário de Alta Direcção (INA).
Currículo Profissional:
07-04-2003 à actualidade - Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS) Directora de Serviços do Centro de Informação e Documentação (CID) do Gabinete de Estudos de Estratégia e Planeamento (GEP).
29-11-1999 a 07-04-2003 - Ministério dos Negócios Estrangeiros - Instituto da Cooperação Portuguesa (ICP/IPAD) - Chefe de Divisão, do Centro de Documentação (CD/CDI) e Coordenadora do Gabinete de Atendimento e Apoio ao Bolseiro (GAAB), unidade funcional por si criada.
01-09-1998 a 11-05-1999 - Ministério da Saúde - Serviços Sociais - assessoria ao Conselho de Administração, sendo Coordenadora da Rede Nacional de Núcleos de Informação e responsável pela política editorial e imagem da AMUSA (Associação Mutualista dos Trabalhadores da Saúde).
30-12-1996 a 01-09-1998 - Instituto Português da Juventude (IPJ) - Coordenadora da Rede Nacional de Informação Juvenil (RNIJ) - rede que englobava a participação de mais de 500 jovens bolseiros dos Postos de Informação Juvenis (PIJ) localizados nos Distritos e Concelhos do País.
29-03-1993 a 30-12-1996 - requisitada para o Gabinete de Macau para desempenhar funções, em Macau, na Direcção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC) como técnica superior assessora, sendo Coordenadora do Centro de Documentação e Difusão da Informação (CDDI) e Chefe de Divisão, em regime de substituição, no Departamento de Promoção e Difusão da Informação (DPDI).
01-12-1989 a 29-03-1993 - requisitada para o quadro do Instituto da Juventude (IJ) para o Centro Nacional de Informação para a Juventude (CNIJ) onde exerceu as funções de Coordenadora do Núcleo de Documentação tendo sido representante da Secretaria de Estado da Juventude no Projecto INFOCID, responsável pela Base de dados Juventude (BDJUV) e membro de Grupos de Trabalhos Internacionais que visavam a criação de redes de informação para Jovens a nível europeu.
07-01-1974 a 01-12-1989 - Técnica na área da Informação e Documentação na Secretaria Geral do Ministério da Educação, no Instituto Nacional do Frio (INF) e no Instituto Apoio aos Produtos Alimentares (IAPA).
Participou em diversos Grupos de Trabalho de carácter nacional e internacional ligados à compatibilidade de linguagens, redes documentais e TIC, em que se destacam - DIMEIC, GCLDI, ERYCA,CLIP, REFERNET, entre outros.
Como sócia da INCITE (Associação Portuguesa para a Gestão da Informação) foi membro de Grupos de Trabalho, da Assembleia geral (1994); da Direcção para o triénio 2002-2004 e Vice-Presidente da Assembleia geral para o triénio 2005-2007 e 2.º Secretário da Assembleia Geral para o triénio 2007 - 2009.
Na qualidade de sócia desta Associação profissional integrou o "Grupo Técnico Especializado" responsável pela apresentação junto do IEFP do projecto de Portaria na área profissional - Biblioteconomia, Arquivo e Documentação - no âmbito do Sistema de Aprendizagem (BTE, separata n.º 8, Junho, 2004).
Formadora de diversos cursos ligados às Ciências Documentais, a nível nacional e promovidos pelo Instituto Politécnico de Macau; autora, co-autora e colaboradora em Guias, Manuais, Catálogos Bibliográficos, Inventários, Comunicações em Seminários nacionais e internacionais e Congressos, com destaque para os da BAD.
Coordenadora editorial e redactorial da revista "Sociedade e Trabalho" e Cadernos "Sociedade e Trabalho".