No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei 169/98, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeio, após conclusão do procedimento concursal iniciado com a publicação do aviso 21 663/2007, no Diário da República, 2.ª série, de 6 de Novembro de 2007, Maria do Rosário Cabrita Jóia Boal Pontes, no cargo de direcção intermédia de 2.º grau, chefe da Divisão de Educação, Cultura, Turismo e Património.
O provimento em comissão de serviço é feito por três anos, renovável por iguais períodos de tempo, nos termos do n.º 8 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro. De acordo com o n.º 9 do mencionado preceito legal, o provimento produz efeitos a partir de 2 de Abril de 2008.
9 de Abril de 2008. - A Presidente da Câmara, Maria Isabel Fernandes da Silva Soares.
Nota curricular
Dados pessoais
Nome - Maria do Rosário Cabrita Jóia Boal Pontes.
Nacionalidade - portuguesa.
Data de nascimento - 6 de Julho de 1956.
Bilhete de identidade n.º 4732732, passado pelo Serviço de Identificação Civil de Identificação de Lisboa em 24 de Abril de 1998.
Contribuinte n.º 136809324.
Habilitações académicas
Licenciatura em Estudos Superiores Especializados em Administração Escolar, média final de 16 valores.
Experiência profissional
Educadora de infância nas instituições Amigos dos Pequeninos de Silves e na Colmeia, em Lagoa, no ano lectivo de 1978-1979.
Educadora de infância no Jardim-de-Infância Oficial de Silves, de 1982 a 1998.
Integrou a comissão provisória do Agrupamento Horizontal de Escolas EB1 n.º 1, na qualidade de vice-presidente, de 1998 a 1999.
Integrou o conselho executivo do Agrupamento Horizontal de Escolas EB1 n.º 1, na qualidade de vice-presidente, de 1999 a 2000.
Exerceu funções na Câmara Municipal de Silves, em regime de requisição, no sector de educação, de 1 de Fevereiro de 2000 a 8 de Maio de 2002.
Chefe de Divisão de Cultura, Turismo e Património, em regime de substituição, de 09 de Maio de 2002 até 30 de Agosto de 2006, nesta Câmara Municipal.
Desde 31 de Agosto de 2006 até à presente data, exerce o cargo de Chefe da Divisão de Educação, Turismo, Cultura e Património nesta Câmara Municipal.
Formação profissional mais relevante
Seminário nacional «A Educação e as Autarquias», com a duração de sete horas, promovido pela FRAPAL.
6.º Congresso Internacional das Cidades Educadoras 2000, com a duração de vinte oito horas.
Seminário «Educação e Cidadania», com a duração de catorze horas.
9.º Encontro Nacional de Ludotecas e Espaços Lúdicos ao Ar Livre, com a duração de vinte uma horas, promovido pelo Instituto de Apoio à Criança.
Seminário «Ambiente, Saúde e Cidadania: o Papel da Educação desde a Infância», com a duração de sete horas.
1.º Fórum Municipal sobre Educação, com a duração de sete horas, promovido pelo Conselho Municipal de Educação do Montijo.
Seminário de Alta Direcção, com a duração de quarenta horas.
Coordenação e realização do Seminário «Formas Diferentes de Aprender», com a duração de sete horas.
Fórum Ibérico das Cidades Amuralhadas em Placensia, com a duração de catorze horas.
Curso de «Sistema integrado de avaliação de desempenho na Administração Pública (SIADAP)», com a duração de vinte quatro horas, promovido pela ATAM.
Seminário «Cartas Educativas e Poder Local: Práticas e Questões Emergentes», com a duração de catorze horas, promovido pela Universidade do Algarve.
2611107679