Torna-se publico que por despachos do Presidente da Câmara, no uso da competência conferida pelo n.º 3 do artigo 74.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e nos termos e para os efeitos previstos no n.os 1 e 2 do artigo 73.º do mesmo diploma, foram realizadas as seguintes nomeações:
Para o desempenho de funções no gabinete de apoio ao presidente da câmara, no cargo de Chefe de Gabinete: Dr. Pedro Miguel Abreu da Silva, com efeitos a 03/01/2008, e no cargo de Adjunto: Rui Paulo da Silva Rosa, com efeitos a 01/01/2006.
Para o desempenho de funções no gabinete de apoio pessoal ao vereador em permanência Prof. João Manuel Proença Esgalhado no cargo de Secretária:
Patrícia Isabel de Matos Pinto com efeitos e Susana Margarida Pereira Pires, ambas com efeito a 01/01/2006.
Para o desempenho de funções no gabinete de apoio pessoal ao vereador em permanência Eng.º Victor Manuel Abrantes Marques, no cargo de secretária:
Maria do Céu da Silva Esteves, com efeitos a 01/01/2006 e Liliana dos Santos Cruz com efeitos a 01/12/2006.
Para o desempenho de funções no gabinete de apoio pessoal ao vereador em permanência Dr. Luís Manuel Fino Gil Barreiros no cargo de secretária: Maria Helena Vaz Ribeiro Gaiola, com efeitos a 01/08/2006.
9 de Janeiro de 2008. - O Vereador Responsável pela Gestão de Pessoal, Luís Manuel Fino Gil Barreiros.
2611080745