Despacho conjunto 419/2006. - 1 - Nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os 1, 2 e 4 do artigo 6.º dos Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei 233/2005, de 29 de Dezembro, é nomeado para o exercício das funções de director clínico do conselho de administração do Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E. P. E., o licenciado José Francisco Carvalho Eufrásio, cujo perfil e aptidão para o desempenho do cargo são evidenciados na sinopse curricular que se anexa ao presente despacho, dele fazendo parte integrante.
2 - O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Março de 2006.
27 de Abril de 2006. - O Ministro de Estado e das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos. - O Ministro da Saúde, António Fernando Correia de Campos.
Sinopse curricular
José Francisco Carvalho Eufrásio, nascido em 15 de Novembro de 1953, natural de Assafarge, concelho de Coimbra, licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra em 1986, titular da cédula profissional da Ordem dos Médicos n.º 30 725.
Frequentou o internato geral nos Hospitais da Universidade de Coimbra, de 5 de Janeiro de 1987 a 30 de Julho de 1988.
Exerceu funções de médico eventual, de 31 de Julho de 1988 a 31 de Dezembro de 1988, nos Hospitais da Universidade de Coimbra.
Frequentou o internato complementar de cirurgia maxilofacial nos Hospitais da Universidade de Coimbra, de 1 de Janeiro de 1989 a 30 de Março de 1995, data em que obteve o grau de assistente.
Exerceu funções de assistente eventual de cirurgia maxilofacial nos Hospitais da Universidade de Coimbra de 31 de Março a 31 de Outubro de 1995, transitando nessa data para o IPO de Coimbra, exercendo as mesmas funções até 3 de Outubro de 1996.
Exerceu funções de assistente de cirurgia maxilofacial, com nomeação definitiva em lugar do quadro deste Instituto, no período de 4 de Outubro de 1996 a 3 de Outubro de 2004. É assistente graduado de cirurgia maxilofacial desde 4 de Outubro de 2004.
Foi responsável pelo serviço de cirurgia cabeça e pescoço nos anos de 2004 e 2005, em substituição do director, nas ausências deste.
Exerce o cargo de director de serviço de estomatologia e cirurgia maxilofacial desde 28 de Setembro de 2005.