Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 11 do artigo 21.º, da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável por força do artigo 1.º, da Lei 49/2012, de 29 de agosto, torna-se público que por meu Despacho 922/PCM/2015, de 6 de agosto de 2015, Isabel Maria Gonçalves Mirandela da Costa, foi nomeada para exercer, em regime de comissão de serviço, o cargo de Chefe da Divisão de Desporto, com efeitos reportados a 6 de agosto de 2015, por possuir as competências e o perfil exigido.
Nota Curricular
Habilitações académicas e formação complementar mais relevantes:
Licenciatura em Educação Física pelo Instituto Superior de Educação Física da Universidade Técnica de Lisboa, concluída em 17 de dezembro de 1982, com a classificação final de doze valores;
Curso de Gestão Pública na Administração Local (GEPAL), com duração de 212 horas, concluído em 26 de junho de 2012, com a classificação final de dezasseis valores.
Experiência profissional em cargos de direção:
Diretora do Departamento de Desporto, na Câmara Municipal do Seixal, de 12 de março de 2011 a 30 de abril de 2015;
Chefe de Divisão de Atividades Desportivas, na Câmara Municipal do Seixal, de 1 de janeiro de 2011 a 11 de março de 2011;
Chefe de Divisão de Desporto e Equipamentos Desportivos, na Câmara Municipal do Seixal, de 1 de março de 2008 a 31 de dezembro de 2010;
Vice-presidente do Instituto dos Desportos de Macau, de 28 de abril de 1997 a 31 de agosto de 1998;
Coordenadora da Comissão Instaladora do Complexo Desportivo do Estádio da Taipa, de 27 de março de 1996 a 26 de março de 1997.
Experiência profissional complementar relevante:
Técnica Superior, desde 1 de setembro de 2000, na Câmara Municipal do Seixal.
10 de agosto de 2015. - O Presidente da Câmara Municipal, Joaquim Cesário Cardador dos Santos.
308876081