Torna-se público que, nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, aplicado à Administração Local por força do disposto no artigo 9.º, n.º 1 do Decreto-Lei 93/2004, de 20 de Abril, e conforme publicação em jornal de expansão nacional e no site da Bolsa de Emprego Público, em 18 de Fevereiro de 2009, foi aberta a inscrição com vista ao recrutamento para o cargo de direcção intermédia de 1.º grau, correspondente a Director do Departamento de Infra-Estruturas e Apoio Técnico.
Aplicados os métodos de selecção previamente definidos (avaliação curricular e entrevista), foi reconhecido que o candidato Eng.º João José Valente Nunes, reúne os requisitos legais e possui o perfil profissional ajustado ao lugar a prover, em consonância com as atribuições e os objectivos da unidade orgânica, pelo que, por deliberação do Conselho de Administração de 06 de Maio de 2009, foi nomeado, em comissão de serviço pelo período de três anos, para o cargo de direcção intermédia de 1.º grau, correspondente a Director do Departamento de Infra-Estruturas e Apoio Técnico.
Síntese Biográfica
João José Valente Nunes, natural de Lourenço Marques, Moçambique, nascido a 05 de Junho de 1953, casado.
Formação académica: licenciatura em Engenharia Mecânica, pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), com a classificação final de 16 valores.
Síntese da formação profissional e frequência de estágios, cursos e seminários:
Participação na "3.ª Expoconferência Nacional de Energia" - Expo Energia 2008, Taguspark, duração 3 dias;
Workshop SIADAP - "Avaliação de Desempenho", 2008, duração 3 dias;
"Aquatech 2006", Amesterdam, 2008, duração 4 dias;
Conferência anual "As Empresas e a Superação das Equipas", Auditório Municipal Ruy de Carvalho, 2008, duração 1 dia;
Training Seminar on Risk Assessment and WSP in Southern Europe, Lisboa - LNEC, 2008, duração 2 dias;
"Expo Energia, 2.º Fórum de Energia, Novos Desafios, Novas Respostas", 2007, duração 1 dia;
Participação no "ENEG 2007", duração 4 dias;
Participação na "Expoágua 2007", duração 3 dias;
Seminário "Optimizar Oportunidades de Negócio em Fontes de Energia Renováveis", promovido pela NPF, 2007, duração 2 dias;
Seminário "Troca de experiências de utilização racional de energia", promovido pela Oeinerge, 2007, duração 1 dia;
Seminário "Contratação de Energia Eléctrica", promovido pela NPF, 2007, duração 2 dias;
Visita técnica ao Reino Unido, envolvendo: Severn Trent Services (contadores, telecontagem, manutenção de parque e facturação), Control Microsystems (hardware e software (SCADA) de Telegestão) e Mid Kent Water Company (Clear SCADA da Control Microsystems), 2007, duração 4 dias;
Encontro Nacional de Saneamento Básico, 2006, duração 4 dias;
"Expoágua - Fornecer informação, fazer negócios", 2006, duração3 dias;
Seminário "Tecnilab - Apresentação de soluções e equipamentos, Válvulas e controlo", 2006, duração 1 dia;
Jornadas de "Recursos hídricos - gerir e optimizar", 2006, duração 1 dia;
Seminário "M-Business", promovido pela CIL, Dexterra e Symbol, 2006, duração 1 dia;
SMAGUA, Salón Internacional Del Agua e Médio Ambiente, Saragoça, 2006, duração 4 dias;
Visita Técnica a Paris "Compagnie Général des Eaux - Controlo de perdas, telegestão e telecontagem", 2005, duração 6 dias;
Seminário de "Alta Direcção", promovido pelo INA, 2005, duração 5 dias;
Seminário "Equipamentos para filtragem e válvulas - Pinhol, Válvulas e Instrumentação", 2005, duração 1 dia;
Seminário "Sistemas de distribuição de água públicos, prediais, rega e indústria", 2005, duração 1 dia.
Percurso profissional:
De 18 de Março de 2008 a 05 de Maio de 2009:
Instituição: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora
Carreira: Técnico Superior, nomeado em regime de substituição para o cargo de Director de Departamento de Infra-Estruturas e Apoio Técnico;
De 28 de Outubro de 2002 a 17 de Março de 2008:
Instituição: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora
Carreira: Técnico Superior, nomeado para o cargo de Chefe de Divisão de Contadores, Equipamento e Telegestão;
De 06 de Agosto de 1993 a 27 de Outubro de 2002:
Instituição: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora
Carreira: Técnico Superior, nomeado para o cargo de Chefe de Divisão de Contadores, Equipamento e Telegestão;
De 01 de Janeiro de 1983 a 05 de Agosto de 1993:
Instituição: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora
Carreira: Técnico Superior, nomeado para o cargo de Chefe da Divisão de Oficinas Gerais e Transportes;
De 1981 a 1982:
Instituição: Câmara Municipal de Oeiras
Carreira: Técnico Superior, Eng.º Técnico de 2.ª classe, destacado pelo Quadro Geral de Adidos, na Divisão de Oficinas, Viaturas e Aprovisionamento;
De 1979 a 1981:
Instituição: Escola Secundária Ferreira Borges
Carreira: Assessor do Núcleo de Acção Social Escolar;
De 1974 a 1977:
Instituição: Direcção-Geral dos Portos, Caminhos-de-ferro e Transportes de Moçambique.
18 de Maio de 2009. - A Directora Delegada, Maria Gabriela Borrego.
301914024