Torna-se público que, nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, aplicado à Administração Local por força do disposto no artigo 9.º, n.º 1 do Decreto-Lei 93/2004, de 20 de Abril, e conforme publicação em jornal de expansão nacional e no site da Bolsa de Emprego Público, em 18 de Fevereiro de 2009, foi aberta a inscrição com vista ao recrutamento para o cargo de direcção intermédia de 1.º grau, correspondente a Director do Departamento Financeiro e Administrativo.
Aplicados os métodos de selecção previamente definidos (avaliação curricular e entrevista), foi reconhecido que o candidato Dr. Carlos Alberto Ferreira Paiva, reúne os requisitos legais e possui o perfil profissional ajustado ao lugar a prover, em consonância com as atribuições e os objectivos da unidade orgânica, pelo que, por deliberação do Conselho de Administração de 06 de Maio de 2009, foi nomeado, em comissão de serviço pelo período de três anos, para o cargo de direcção intermédia de 1.º grau, correspondente a Director do Departamento Financeiro e Administrativo.
Síntese Biográfica
Carlos Alberto Ferreira Paiva, natural de Cascais, nascido a 04 de Janeiro de 1957, casado.
Formação académica: licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Economia, com a classificação final de 12 valores.
Síntese da formação profissional e frequência de seminários, cursos, congressos e workshop:
Curso "Ética e compromisso Organizacional";
Seminário "Avaliação da Qualidade de Serviço no Abastecimento de Água e Saneamento" - APDA;
Curso "Norma ISSO 9001:2000" - SinASE;
Curso "Q.R.E.N. e os Programas Operacionais" - CEDREL;
Curso "Novo Regime da Contratação Pública, Códigos Contratos Públicos, Seminário Prático" - NPF - Pesquisa e Formação, Lda; Workshop "Gestão Sustentável de Recursos Hídricos" - APRH;
Workshop SIADAP - "Avaliação de Desempenho" - SinASE;
8th UDITE Congress, Malta;
Seminário "Controlo Interno na Administração Pública" - IFE Executives;
Seminário "De Alta Direcção" - INA.
Percurso profissional:
De 18 de Março de 2008 a 5 de Maio de 2009:
Instituição: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora
Carreira: Técnico Superior, nomeado em regime de substituição para o cargo de Director de Departamento Financeiro e Administrativo;
De 28 de Janeiro de 1997 a 17 de Março de 2008:
Instituição: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora
Carreira: Técnico Superior, nomeado em regime de substituição para o cargo de Director de Departamento Financeiro;
De 16 de Agosto de 2001 a 4 de Novembro de 2001:
Instituição: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora
Carreira: Técnico Superior, nomeado em regime de substituição para o cargo de Director Delegado;
De 16 de Abril de 1996 a 24 de Janeiro de 1997:
Instituição: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora
Carreira: Técnico Superior, nomeado para o cargo de Chefe da Divisão Contabilística.
De 09 de Janeiro de 1996 a 15 de Abril de 1996:
Instituição: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora
Carreira: Técnico Superior, nomeado em regime de substituição para o cargo de Director de Departamento Comercial;
De 28 de Dezembro de 1995 a 08 de Janeiro de 1996:
Instituição: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora
Carreira: Técnico Superior, nomeado para o cargo de Chefe de Divisão Contabilística.
De 30 de Julho de 1992 a 27 de Dezembro de 1995:
Instituição: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora
Carreira: Técnico Superior, nomeado para o cargo de Chefe de Divisão Contabilística;
De 06 de Março de 1989 a 29 de Julho de 1992:
Instituição: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora.
Carreira: Técnico Superior, nomeado para o cargo de Chefe de Divisão Contabilística;
De 01 de Setembro de 1983 a 05 de Março de 1989:
Instituição: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora
Carreira: Técnico Superior, nomeado para o cargo de Chefe de Divisão Contabilística;
De 01 de Setembro de 1982 a 31 de Agosto de 1983:
Instituição: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora
Carreira: Técnico Superior, nomeado para o cargo de Chefe de Divisão Contabilística.
18 de Maio de 2009. - A Directora Delegada, Maria Gabriela Borrego.
301914276