1 - Tendo-me sido proposto pelo júri de selecção para o provimento do cargo de direcção intermédia de 2.º grau, chefe de divisão dos Serviços Técnicos da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, nomeio o licenciado Nuno Jorge Cardoso Alves Abrantes, para aquele cargo, em comissão de serviço, pelo período de 3 anos, renovável por iguais períodos de tempo, nos termos do n.º 8 do artigo 21.º da Lei 51/2005, de 30 de Agosto.
2 - Esta nomeação tem o fundamento de o nomeado ter sido o candidato que reuniu o perfil mais adequado ao lugar a prover, tomando como base não só o seu currículo e experiência profissional como as competências que evidenciou e se destacaram dos demais candidatos.
3 - A nomeação produz efeitos a 29 de Dezembro de 2008.
14 de Abril de 2009. - O Reitor, António Sampaio da Nóvoa.
Nota relativa ao currículo académico e profissional
[n.º 10, artigo 21.º da Lei 51/2005, de 30 de Agosto]
Nome: Nuno Jorge Cardoso Alves Abrantes.
Data de nascimento: 19 de Abril de 1965.
Habilitações académicas: Curso Superior de Informática, no ramo em Informática de Gestão no Instituto Politécnico Autónomo.
Actividade profissional:
Especialista de Informática do grau 2, nível 1 do quadro da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, desde 26 de Dezembro de 2007, tendo-lhe sido cometidas funções de coordenação dos serviços técnicos.
Especialista de Informática do grau 1, nível 3 do quadro da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, de 9 de Junho de 2005 a 25 de Dezembro de 2007, tendo-lhe sido cometidas funções de coordenação dos serviços técnicos.
Especialista de Informática do grau 1, nível 2 do quadro da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, de 5 de Maio de 2003 a 8 de Junho de 2005, tendo-lhe sido cometidas funções de coordenação dos serviços de informática.
Ingresso na Administração Pública como estagiário da Carreira de Especialista de Informática na Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE) em 3 de Dezembro de 2001, onde se manteve até 4 de Maio de 2003.
Exercício de funções em empresa privada como responsável pela área de informática e telecomunicações de 4 de Setembro de 1988 a 30 de Setembro de 2000.
Formação Profissional:
MS EXCHANGE 2003 SERVER;
Managing and Maintaining Microsoft Windows Server 2003 Environment;
SIADAP - Avaliação do Desempenho;
Curso de comunicações e redes: configuração e interligação de equipamentos;
Construção e gestão de Websites;
Curso de Administração do SIGES;
Administração de Sistemas e Redes Microsoft.
Outros elementos:
Louvor obtido em 9 de Setembro de 2005, publicado no DR de 27 de Setembro de 2005;
Membro de júris de diversos concursos para pessoal não docente;
Integra diversos grupos de trabalho da Universidade de Lisboa, relacionados com áreas de infra-estruturas de dados e outras áreas estratégicas da Faculdade.
201678615