I - Através do aviso 19 806/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 131, de 09 de Julho e divulgado no jornal Correio da Manhã e na bolsa de emprego público (BEP), na mesma data, foi aberto o procedimento concursal com vista ao provimento do cargo de direcção intermédia de 2.º grau de Chefe de Divisão da Delegação Regional de Tavira desta Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve.
II - Concluído o respectivo procedimento concursal e mediante proposta fundamentada do correspondente júri, nos termos dos nos 8, 9 e 10 do artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, republicado em anexo à Lei 51/2005, de 30 de Agosto, nomeio em comissão de serviço, pelo período de três anos, a licenciada Maria Isabel Lopes Carrasco Palmilha, assessora principal da carreira de engenheiro, no cargo de Chefe de Divisão da Delegação Regional de Tavira.
A nomeada possui competência técnica e aptidão para o exercício do cargo e para prosseguir as atribuições e objectivos do serviço, correspondendo ao perfil exigido no procedimento concursal.
III - A presente nomeação, produz efeitos a partir 27 de Outubro de 2008, data do despacho.
(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Síntese curricular
Nome - Maria Isabel Lopes Carrasco Palmilha
Naturalidade - Serpa
Data de Nascimento - 17 de Junho de 1951
Formação Académica - Licenciatura em ciências agronómicas pelo Instituto Superior de Agronomia em 28/05/75, com a classificação de 13 valores, na especialidade de Agro - Pecuária (curso de 1969-1974).
SIADAP - Avaliação do Desempenho - 10 a 14 de Julho de 2006, organizado pela Secretaria Geral do Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas;
29 e 30 de Janeiro de 2002 - Acção de Sensibilização em Modo de Produção Biológica de Animais - EZN - Fonte Boa;
16 de Novembro de 2001 - Curso sobre "Concepção e Avaliação de Projectos" - 30 horas;
11 de Novembro a 11 de Dezembro de 1987 - I Curso Internacional sobre Pastos, Forragens e Produção Animal em condições semi-áridas Mediterrânicas. Serviço de Investigação Agrária - Badajoz - 154 horas.
Formação profissional relevante - 21 de Maio a 1 de Junho de 1984 - curso de Pastagens e Forragens, promovido pelo PROCALFER e pela DGER - ENMP - Elvas
Experiência Profissional relevante -
Nomeada Chefe de Divisão da Produção Pecuária - Diário da República n.º 143 de 24/06/1997, cargo que desempenhou até 27/02/2007;
Promovida a Assessora, mediante concurso, desde 16/08/96 - Diário da República n.º 189,2.ª série, de 16/08/96;
Nomeada, transitoriamente, responsável pela Zona Agrária do Sotavento, pelo Despacho Interno n.º 29/96 do Sr. Director Regional de Agricultura;
Promovida a Técnico Superior Principal por Despacho de 19 de Dezembro de 1991, publicado no Diário da República n.º 11, de 14 de Janeiro de 1992;
Em Abril de 1983, por reestruturação dos Serviços, passou para a Direcção de Serviços de Experimentação, para o Sector de Pastagens, Forragens e Arvenses. Desenvolveu trabalho na área dos Ensaios de Fertilidade (PROCALFER - estabelece e orienta ensaios de fertilização mineral nas seguintes culturas: amendoim, batata, milho forragem e milho grão, pastagens e forragens), na Rede Nacional de Ensaios (incluindo também a batata), Ajudas Comunitárias aos Produtores em colaboração com o INGA;
Promovida a Eng.ª de 1.ª classe em 8 Julho de 1982. Diário da República n.º 124, de 30/05/83;
De Abril de 1980 a Março de 1983 passou a trabalhar no sector de Fertilidade da Divisão de Apoio à Produção em colaboração com o Laboratório Químico - Agrícola, desempenhando as seguintes funções: pareceres sobre adubações, ensaios de fertilidade (estabelecimento e orientação); análises foliares - pareceres e compilação de dados; assistência técnica a agricultores;
Em Janeiro de 1979 transferida a seu pedido para o Laboratório Químico - Agrícola em Tavira, onde permaneceu até Março de 1980;
Em Junho de 1978 nomeada Inspectora Fitopatológica, conforme Diário da República n.º 174 - 2.ª série;
Em Janeiro de 1978 nomeada Engenheira Agrónoma de 2.ª classe do quadro do Ministério da Agricultura e Pescas, Diário da República n.º 6, 2.ª série de 08/01/79, lista nominativa n.º 134, visado pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1978, continuando colocada na Direcção Regional de Agricultura do Algarve;
Em Outubro de 1976 transferida a seu pedido para a Estação Agrária de Tavira, onde foi colocada num laboratório de Sanidade Vegetal. Despacho publicado no Diário da República n.º 232, 2.ª série, de 02/10/76;
Contratada além do quadro como técnica de 3.ª classe em 27/08/75, publicado no Diário do Governo n.º 197, permanecendo no CCRA de Beja. Continuação das tarefas que lhe foram atribuídas - Planeamento e Crédito Agrícola de Emergência;
Junho a Agosto de 1975 - Tarefeira no Centro Regional de Reforma Agrária - Beja - Planeamento e Crédito Agrícola de Emergência;
1 de Dezembro de 1974 a 27 Maio de 1975 - Estágio na Sub-Secção de Experimentação do Monte dos Alhos, sob o tema "Estudo Económico de uma Recria e Engorda de Novilhos".
15 de Dezembro de 2008. - O Director Regional, Joaquim Castelão Rodrigues.