Com a entrada em vigor dos Estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), aprovados pelo Decreto-Lei 235/2008, de 3 de Dezembro, cessam as comissões de serviços de todos os titulares de cargos dirigentes ou equiparados que exerçam funções na SCML.
Considerando que o licenciado José Pires Antunes é possuidor de currículo demonstrativo de aptidão e experiência profissional adequado ao exercício das funções que tem vindo a desempenhar como vogal da mesa da SCML:
Tendo em atenção os resultados que obteve no exercício dessas funções, nomeadamente na tarefa de renovação em curso naquela instituição, entende-se que deve manter-se no exercício daquele cargo.
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 2.º e nos n.os 1 e 2 do artigo 13.º dos Estatutos da SCML, aprovados pelo Decreto-Lei 235/2008, de 3 de Dezembro, ouvido o respectivo provedor:
1 - É nomeado para exercer o cargo de vogal da mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa o licenciado José Pires Antunes.
2 - O presente despacho produz efeitos a partir de 2 de Janeiro de 2009.
31 de Dezembro de 2008. - Pelo Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, Pedro Manuel Dias de Jesus Marques, Secretário de Estado da Segurança Social.
Curriculum vitae
Elementos de identificação:
Nome - José Pires Antunes;
Data de nascimento - 14 de Abril de 1949;
Naturalidade - Penamacor;
Estado civil - casado.
Formação escolar - licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - ISCTE, com a classificação final de 16 valores.
Actividade profissional:
1 de Outubro de 1980 - admissão nos TLP (Telefones de Lisboa e Porto), como economista;
De 30 de Novembro de 1982 a 27 de Fevereiro de 1987 - chefe de repartição de Compras;
De 27 de Fevereiro de 1987 a 1 de Dezembro de 1989 - chefe de divisão de Gestão de Stocks;
De 1 de Dezembro de 1989 a 7 de Janeiro de 1993 - subdirector do Departamento de Gestão de Materiais;
De 7 de Janeiro de 1993 a 1 de Julho de 1994 - subdirector do Departamento de Logística - Compras e Gestão de Materiais;
De 1 de Julho de 1994 a 1 de Abril de 1996 - director dos Serviços Administrativos da Direcção Central Financeira da Portugal Telecom;
De 1 de Abril de 1996 a 1 de Maio de 1997 - gestor da Direcção Operacional de Negócios V da Portugal Telecom;
Vogal do conselho de administração da TV Cabo Mondego;
De 1997 a 2003 - administrador da TELEPAC com os pelouros financeiro, aprovisionamento e pessoal;
Gestor da Equipa de Basquetebol Profissional da Portugal Telecom;
Em 1 de Abril de 2003 - pré-reforma;
Desde 2003 - vice-presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol.