Para os devidos efeitos, torna-se público que por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara, datado de 11 de Outubro de 2011, e em consequência da proposta de nomeação apresentada pelo júri do procedimento concursal em causa, aberto por aviso datado de 13 de Maio de 2011, publicado na Bolsa de Emprego Público e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 102 de 26 de Maio de 2011, foi nomeado, com efeitos desde 14 de Outubro de 2011, de acordo com o n.º 9, do artigo 21.º, da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto, 64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-B/2010, de 28 de Abril, aplicada à Administração Local através do Decreto-Lei 93/2004, de 20 de Abril, alterado pelos Decretos-Leis n.os 104/2006, de 7 de Junho e 305/2009, de 23 de Outubro e alínea a), do n.º 2, do Artigo 68.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o candidato Jorge Manuel Martins Alfaiate Reste para o lugar de Chefe de Serviço Municipal de Comunicação e Relações Públicas, da Câmara Municipal de Cantanhede, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo.
Nota curricular
Currículo académico:
Licenciatura em Comunicação Social.
Competências técnico-profissionais adquiridas e conferidas por certificados de formação profissional de aperfeiçoamento, actualização e de frequência de acções de formação, seminários e de cursos de formação profissional.
Currículo profissional:
De 02 de Março de 1998 a 28 de Fevereiro de 2004, responsável pela coordenação do Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal de Cantanhede, em regime de avença.
Em 01 de Março de 2004, assinou contrato administrativo de provimento, como Técnico Superior de Comunicação Estagiário, na Câmara Municipal de Cantanhede.
De 07 de Abril de 2004 a 24 de Fevereiro de 2008, desempenhou funções de Técnico Superior de Comunicação de 2.ª Classe, na Divisão de Comunicação e Relações Públicas, na Câmara Municipal de Cantanhede.
De 25 de Fevereiro de 2008 a 28 de Fevereiro de 2010, desempenhou funções de Técnico Superior de Comunicação de 1.ª Classe, na Divisão de Comunicação e Relações Públicas, na Câmara Municipal de Cantanhede.
De 01 de Março de 2010 a 31 de Dezembro de 2010, desempenhou funções de Chefe de Divisão de comunicação e Relações Públicas, na Câmara Municipal de Cantanhede.
Desde 01 de Janeiro de 2011 à presente data, nomeado, em regime de substituição, como Chefe de Serviço Municipal de Comunicação e Relações Públicas, da Câmara Municipal de Cantanhede.
24 de Outubro de 2011. - A Vice-Presidente da Câmara Municipal, com competências delegadas, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira.
305275599