Considerando que o Decreto Regulamentar 19/2009, de 04 de Setembro, definiu a missão e atribuições da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional e a Portaria 1274/2009, de 19 de Outubro, determinou a estrutura nuclear e as atribuições e competências das suas unidades orgânicas.
Considerando que o cargo de Director de Serviços Administrativos e Financeiros, previsto na referida estrutura orgânica da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, se encontra presentemente vago e que se torna urgente proceder à nomeação do seu titular, de forma a garantir o seu normal funcionamento;
Considerando que a licenciada Sílvia Cristina Chambel Silva, preenche os requisitos legais e possui a necessária experiência e aptidão técnica para o exercício das funções inerentes ao cargo em apreço, conforme nota curricular que se anexa:
1 - Nomeio, em regime de substituição, ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, Directora de Serviços Administrativos e Financeiros da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, a licenciada Sílvia Cristina Chambel Silva.
2 - O presente despacho produz efeitos a 14 de Junho de 2011.
12 de Junho de 2011. - A Secretária-Geral, Maria Isabel Lopes Afonso Pereira Leitão.
Nota curricular
Nome: Sílvia Cristina Chambel Silva
Data de Nascimento: 26/03/1976
Nacionalidade: portuguesa;
Currículo Académico:
Licenciatura em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa (1994/1998).
Currículo Profissional:
Desde 24/01/2011 até à presente data - nomeada Chefe de Núcleo de Apoio Administrativo da DGAI - Direcção-Geral de Administração Interna.
De 8/02/2010 a 24/01/2011 - nomeada em regime de substituição Chefe de Núcleo de Apoio Administrativo da DGAI - Direcção-Geral de Administração Interna;
De 30/12/2008 a 31/12/2009 - nomeada em regime de substituição Directora do Departamento de Gestão Financeira e de Recursos Humanos da AMA - Agência Para a Modernização Administrativa, I. P.;
De 01/02/2008 a 29/12/2008 - designada Coordenadora do Departamento de Gestão Financeira e de Recursos Humanos da AMA - Agência Para a Modernização Administrativa, I. P.;
De 20/03/2006 a 24/09/2006 - nomeada Directora do Departamento Administrativo e Financeiro do Instituto Para a Gestão das Lojas do Cidadão em regime de substituição;
De 01/03/2003 a 19/03/2006 e 24/09/2006 a 01/02/2008 - nomeada em comissão de serviço Coordenadora do Núcleo de Gestão Orçamental e Patrimonial do Instituto Para a Gestão das Lojas do Cidadão (entretanto integrado na Agência Para a Modernização Administrativa);
De 05/02/2001 a 01/03/2003 - técnica superior do Departamento Administrativo e Financeiro do Instituto Para a Gestão das Lojas do Cidadão;
De 1998 a 2001 - Em período anterior ao ingresso na Administração Pública desempenhou actividade profissional nas áreas financeira e de recursos humanos nas empresas KpnQwest-Portugal, Eunet Portugal, e Agesfal Management Institute.
Informação Adicional:
Desempenho de funções de Técnica Oficial de Contas do Instituto Para a Gestão das Lojas do Cidadão e da Agência Para a Modernização Administrativa.
204877979